Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2016-06-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Grenåvej 425 ApS. (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2017-01-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Philippon Ejendomme ApS. (offentliggjort 2017-01-27)
Den 2017-03-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Holdingselskabet RED ApS. (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2017-06-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Holdingselskabet RED ApS. (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-09-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-10-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-09-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sindalsvej 41, 8240 Risskov (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-11 tilføjes Direktion: Karl Henri Philippon (direktør) (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber, samt enhver aktivitet der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-04-30 (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-11 (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-11 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-11 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-11 tilføjes Kontaktoplysninger: kp@i-a.dk (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-11 tilføjes Legale ejere: Karl Henri Philippon (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2016-05-11 tilføjes Navne: Philippon Holding ApS (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-11 tilføjes Reelle ejere: Karl Henri Philippon (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2016-05-11 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-11 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-11 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-11 tilføjes Stiftere: Karl Henri Philippon (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-11 tilføjes Vedtægter: 2016-05-11 (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-12)