Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Direktion | Navne | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-20 tilføjes Binavne: JM Import Aps (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-06-20 tilføjes Vedtægter: 2023-06-20 (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2016-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: OFFPISTE ApS. (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: OFFPISTE ApS. (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-11-22 sletter virksomheden Ejerskaber: JM Import ApS. (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2018-12-11 sletter virksomheden Ejerskaber: JFK Coffee ApS. (offentliggjort 2020-03-21)
Den 2019-02-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Pasion Products ApS. (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2021-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Salinas Slik ApS. (offentliggjort 2023-05-14)
Den 2022-12-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2021-12-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2020-11-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2019-10-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2019-10-18 fjernes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2019-10-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Strandvej 20, 3060 Espergærde (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af virksomheder samt anparter, andele og / eller aktier i virksomheder samt formueadministration og hermed beslægtet aktivitet (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-13 tilføjes Direktion: Jan Marco Jensen (direktør) (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-13 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-13 tilføjes Navne: JMJ 2016 ApS (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-12 fjernes Navne: ApS STM nr. 4506 (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2016-06-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-13 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2016-06-13 tilføjes Vedtægter: 2016-06-13 (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2016-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-05-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2016-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-01 (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2016-05-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2016-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2016-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2016-05-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2016-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2016-05-01 tilføjes Legale ejere: Jan Marco Jensen (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2016-05-01 tilføjes Navne: ApS STM nr. 4506 (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-05-01 tilføjes Reelle ejere: Jan Marco Jensen (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2016-05-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2016-05-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2016-05-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-05-01 tilføjes Stiftere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2016-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2016-05-01 tilføjes Vedtægter: 2016-05-01 (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2016-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-11)