Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Tegningsregel | Direktion | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital |
Den 2019-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-11-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 80, 2400 København NV (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-11-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-11-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-10 (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-11-05 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-11-05 fjernes Legale ejere: Gizu Holding IVS, Qaisar Ahmad (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-11-05 fjernes Navne: DesignMozo IVS (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-11-05 fjernes Reelle ejere: Naila Bashir (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-11-05 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-11-05 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-11-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-11-05 fjernes Stiftere: Gizu Holding IVS (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-11-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-10-08 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-02-22 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2018-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-06-03)
Den 2018-04-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-06-03)
Den 2018-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-06-03)
Den 2018-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2018-02-02 fjernes Direktion: Naila Bashir (adm. dir.) (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2016-12-31 tilføjes Direktion: Naila Bashir (adm. dir.) (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2016-12-31 fjernes Direktion: Muhammad Saad Ali (adm. dir.) (offentliggjort 2017-04-14)
Den 2016-12-31 tilføjes Navne: DesignMozo IVS (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2016-12-30 fjernes Navne: designPeak IVS (offentliggjort 2017-04-14)
Den 2016-12-31 tilføjes Vedtægter: 2016-12-31 (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2016-06-02 tilføjes Legale ejere: Gizu Holding IVS, Qaisar Ahmad (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2016-06-01 fjernes Legale ejere: Gizu Holding IVS (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 80, 2400 København NV (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2016-05-10 tilføjes Direktion: Muhammad Saad Ali (adm. dir.) (offentliggjort 2017-04-14)
Den 2016-05-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med design og udarbejdelse af grafisk materiale, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2016-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2016-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-10 (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2016-05-10 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2016-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2016-05-10 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2016-05-10 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2016-05-10 tilføjes Legale ejere: Gizu Holding IVS (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-05-10 tilføjes Navne: designPeak IVS (offentliggjort 2017-04-14)
Den 2016-05-10 tilføjes Reelle ejere: Naila Bashir (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2016-05-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2016-05-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2016-05-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2016-05-10 tilføjes Stiftere: Gizu Holding IVS (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2016-05-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2016-05-10 tilføjes Vedtægter: 2016-05-10 (offentliggjort 2017-04-14)
Den 2016-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2016-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-02)