Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Haraldsgade 35, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-16 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-16 fjernes Navne: HERNING OG OMEGNS EKSPORTMARKED ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-16 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-18 fjernes Bestyrelse: Niels Østergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-18 fjernes Direktion: Hans Buelund Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med råvarer til landbruget, landbrugsprodukter, levende dyr, tekstilmaterialer og halv (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at oprette og drive et eksportmar- ked i Herning, idet markedet dog efter bestyrelsens nærmere bestemmelse tillige må anvendes til andre formål. I eller ved eksportmarkedets bygninger kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse af selskabet drives restauration med eller uden ret til udskænkning af stærke drikke (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 tilføjes Vedtægter: 2007-03-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-02 tilføjes Bestyrelse: Flemming Skovsgaard Bak (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-10 tilføjes Bestyrelse: Martinus Christian Clausen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-10 fjernes Bestyrelse: Edvard Fuglsang (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-10 tilføjes Direktion: Hans Buelund Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-10 fjernes Direktion: Niels Østergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-17 fjernes Bestyrelse: Jens Bukholt Kirkegaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-03-17 tilføjes Bestyrelse: Kaj Nygaard Jepsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-17 fjernes Bestyrelse: Knud Erik Strandby (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-04 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-04 fjernes Revisor: SR. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-03-19 tilføjes Bestyrelse: Erik Fiedler Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-19 fjernes Bestyrelse: Hakon Herbert Albæk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-19 tilføjes Kapital (Kapital): 270.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-22 fjernes Bestyrelse: Preben Kloster Steffensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-07 fjernes Bestyrelse: Jens Kristian Tokkesdal (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-30 fjernes Bestyrelse: Peder Stoubæk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-23 fjernes Bestyrelse: Egon Leo Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-16 fjernes Bestyrelse: Børge Brødbæk Jakobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Revisor: SR. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 fjernes Revisor: COLDING & PEDERSEN REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-10 fjernes Bestyrelse: Niels Orla Nielsen Rask (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-07 fjernes Bestyrelse: Svend Brændgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-07 fjernes Direktion: Niels Orla Nielsen Rask (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haraldsgade 35, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-12-15 tilføjes Bestyrelse: Svend Brændgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-15 tilføjes Direktion: Niels Orla Nielsen Rask (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-15 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med råvarer til landbruget, landbrugsprodukter, levende dyr, tekstilmaterialer og halv (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-12-15 tilføjes Navne: HERNING OG OMEGNS EKSPORTMARKED ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-15 tilføjes Revisor: COLDING & PEDERSEN REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)