Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2016-06-24 sletter virksomheden Ejerskaber: JS Maskinsalg A/S. (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-02-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-02-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Mågevej 6, 7600 Struer (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-02-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-02-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-10 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-02-13 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-02-13 fjernes Legale ejere: Boet efter Jan Søgaard Holding ApS (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-02-13 fjernes Navne: Jan Søgaard Holding ApS (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-02-13 fjernes Reelle ejere: Jan Søgaard (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-02-13 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-02-13 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-02-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-02-13 fjernes Stiftere: Jan Søgaard (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-02-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-01-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2022-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2022-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-06-16 fjernes Direktion: Jane Søgaard (direktør) (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2021-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2021-04-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-16 fjernes Direktion: Jane Søgaard (direktør) (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2020-09-28 tilføjes Legale ejere: Boet efter Jan Søgaard Holding ApS (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2020-09-28 fjernes Legale ejere: Jan Søgaard (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-09-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-18 tilføjes Direktion: Jane Søgaard (direktør) (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2020-08-18 fjernes Direktion: Jan Søgaard (direktør) (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2019-11-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mågevej 6, 7600 Struer (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2016-05-10 tilføjes Direktion: Jan Søgaard (direktør) (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2016-05-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, finansiering og investering samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2016-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2016-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-10 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2016-05-10 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2016-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2016-05-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2016-05-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2016-05-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2016-05-10 tilføjes Legale ejere: Jan Søgaard (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2016-05-10 tilføjes Navne: Jan Søgaard Holding ApS (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2016-05-10 tilføjes Reelle ejere: Jan Søgaard (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2016-05-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2016-05-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2016-05-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2016-05-10 tilføjes Stiftere: Jan Søgaard (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2016-05-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2016-05-10 tilføjes Vedtægter: 2016-05-10 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2016-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2016-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-16)