Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | Legale ejere | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-15 tilføjes Binavne: Q DEVELOPMENT APS (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-06-14 fjernes Binavne: Q DEVELOPMENT IVS (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-06-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-06-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-06-09 tilføjes Navne: Q BYG APS (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-06-08 fjernes Navne: Q BYG IVS (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-06-09 tilføjes Vedtægter: 2021-06-09 (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-06-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-06-08 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-02-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkegårdsvej 218, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2021-01-10)
Den 2021-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Lange-Müllers Gade 17, kl., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-01-10)
Den 2021-01-10 tilføjes Binavne: Q DEVELOPMENT IVS (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-01-07 tilføjes Vedtægter: 2021-01-07 (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lange-Müllers Gade 17, kl., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-01-10)
Den 2018-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Lange-Müllers Gade 17, kl., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2018-03-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2016-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lange-Müllers Gade 17, kl., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2016-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lange-Müllers Gade 19, kl., 2100 København Ø (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2016-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Lange-Müllers Gade 19, kl., 2100 København Ø (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2016-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Nedenomsvej 7, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nedenomsvej 7, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Ahornvej 1, 1. 14., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2016-10-31 tilføjes Direktion: Peter Moesgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-31 fjernes Direktion: Doungruk Moesgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-09-01 tilføjes Direktion: Doungruk Moesgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-09-01 fjernes Direktion: Peter Moesgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2016-09-03)
Den 2016-09-01 tilføjes Legale ejere: Doungruk Moesgaard (offentliggjort 2017-11-04)
Den 2016-09-01 fjernes Legale ejere: Doungruk Moesgaard (offentliggjort 2017-11-04)
Den 2016-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ahornvej 1, 1. 14., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2016-05-10 tilføjes Direktion: Peter Moesgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2016-09-03)
Den 2016-05-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive næring primært ved tømrervirksomhed og byggeri. (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-10 (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-05-10 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2016-05-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-05-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-05-10 tilføjes Kontaktoplysninger: pm@sefa.dk (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-05-10 tilføjes Legale ejere: Peter Moesgaard (offentliggjort 2017-11-04)
Den 2016-05-10 tilføjes Navne: Q BYG IVS (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2016-05-10 tilføjes Reelle ejere: Peter Moesgaard (offentliggjort 2017-11-04)
Den 2016-05-10 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-05-10 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-05-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-05-10 tilføjes Stiftere: Peter Moesgaard (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-05-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-05-10 tilføjes Vedtægter: 2016-05-10 (offentliggjort 2021-01-10)
Den 2016-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2016-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-10)