Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Bibranche | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-01-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-07-20)
Den 2017-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-07-20)
Den 2017-07-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-07-20)
Den 2017-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-07-19)
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-07-19)
Den 2017-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Havnepromenade 21, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2016-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Havnepromenade 21, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2016-03-10 tilføjes Bestyrelse: Henrik Calum (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-03-10 tilføjes Bibranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2016-03-10 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje, udvikle og sælge selskabets ejendomme matr.nr. 98 Utterslev, København, beliggende Møntmestervej 31, 2400 København NV, matr.nr. 500 Utterslev, København, beliggende Rentemestervej 57, 2400 København NV, matr.nr. 673 Utterslev, København, beliggende Rentemestervej 61, 2400 København NV, matr.nr. 373 Utterslev, København, beliggende Rentemestervej 62, 2400 København NV og mart.nr. 609 Utterslev, København, beliggende Tomsgårdsvej 26, 2400 København NV. (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-10 (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-03-10 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-03-10 tilføjes Interessenter: Komplementarselskabet Møntmestervej ApS (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 0,00 (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-03-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-03-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-03-10 tilføjes Legale ejere: Ejendomsselskabet Calum Møntmestervej ApS, KOMPLEMENTARSELSKABET AF 2006 ApS (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2016-03-10 fjernes Legale ejere: Ejendomsselskabet Calum Møntmestervej ApS (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2016-03-10 tilføjes Navne: Møntmestervej K/S (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-03-10 tilføjes Reelle ejere: Henrik Calum (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2016-03-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-03-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-03-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-03-10 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2016-03-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementaren (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-03-10 tilføjes Vedtægter: 2016-03-10 (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-03-10 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-10)