Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | ||||
Legale ejere | Direktion | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2016-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Bart ApS. (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2016-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: BERNHARDT ApS. (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2018-04-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Den Gyldne Kro ApS. (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-09-18 sletter virksomheden Ejerskaber: BERNHARDT ApS. (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-11-05 sletter virksomheden Ejerskaber: BERNHARDT ApS. (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Torv 3, kl. d., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2021-01-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Torv 3, kl. d., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-11-12 tilføjes Reelle ejere: Emil Brøgger Knudsen (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-11-11 fjernes Reelle ejere: Emil Brøgger Knudsen (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-11-05 tilføjes Legale ejere: MVK INVEST ApS (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-11-05 fjernes Legale ejere: Mads Vigsø Krigslund, Restaurationerne ApS (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-05-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-01 tilføjes Direktion: Emil Brøgger Knudsen (direktør) (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2018-02-01 fjernes Direktion: Alexander Ørndrup Gantzler (direktør) (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2018-02-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mads@kupe.dk (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-31 tilføjes Legale ejere: Restaurationerne ApS (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2018-01-31 fjernes Legale ejere: Alexander Ørndrup Gantzler (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-31 fjernes Kontaktoplysninger: alexander@bernhardt-aarhus.dk (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-31 fjernes Reelle ejere: Alexander Ørndrup Gantzler (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2017-12-01 tilføjes Legale ejere: Alexander Ørndrup Gantzler, Mads Vigsø Krigslund, EBK Invest ApS (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2017-12-01 fjernes Legale ejere: Mads Fuglsang Hedegaard (offentliggjort 2018-01-07)
Den 2017-12-01 tilføjes Reelle ejere: Alexander Ørndrup Gantzler, Emil Brøgger Knudsen, Mads Vigsø Krigslund (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2017-11-30 fjernes Legale ejere: Alexander Ørndrup Gantzler, Mads Vigsø Krigslund (offentliggjort 2018-01-07)
Den 2017-09-01 fjernes Legale ejere: Nick Kasper Sandhøj (offentliggjort 2018-01-07)
Den 2017-06-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Torv 3, kl. d., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2016-05-01 tilføjes Direktion: Alexander Ørndrup Gantzler (direktør) (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2016-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med ejer aktier eller anparter i andre selskaber og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-01 (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-05-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-05-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-05-01 tilføjes Kontaktoplysninger: alexander@bernhardt-aarhus.dk (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2016-05-01 tilføjes Legale ejere: Nick Kasper Sandhøj, Alexander Ørndrup Gantzler, Mads Vigsø Krigslund, Mads Fuglsang Hedegaard (offentliggjort 2018-01-07)
Den 2016-05-01 tilføjes Navne: MMAN Holding ApS (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-05-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-05-01 tilføjes Stiftere: Nick Kasper Sandhøj, Mads Vigsø Krigslund, Mads Fuglsang Hedegaard, Alexander Ørndrup Gantzler (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-05-01 tilføjes Vedtægter: 2016-05-01 (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-10)