Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Kristian Kryger Nielsen | 28.04.2016 | adm. dir |
Claus Munch Puggaard | 28.04.2016 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Charles Marie Delalande | 02.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Printz | 30.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Claus Munch Puggaard | 28.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Steen Hvidt | 28.04.2016 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Holst Svenningsen | 02.12.2022 | 27.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Amance Lore Thordis Pélissier | 05.11.2021 | 02.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jan Bruus Sørensen | 05.11.2021 | 01.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Claus Frøkjær-Lorendsen | 01.08.2019 | 05.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Anders Geert Jensen | 31.10.2016 | 01.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Anne-Marie Krog | 28.04.2016 | 01.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Anders Kristian Kryger Nielsen | 28.04.2016 | 05.11.2021 | bestyrelsesmedlem |