Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Revisor | xbrl | Navne | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Revision fravalgt | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2017-04-18 sletter virksomheden Ejerskaber: SML 22/3 2017 ApS. (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2024-07-25 tilføjes Revisor: Øernes Revision Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-07-25 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-18 tilføjes Navne: S. Larsen Entreprenør og Smed ApS (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-01-17 fjernes Navne: Smede-Entreprenørfirmaet S Larsen ApS (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-01-18 tilføjes Vedtægter: 2024-01-18 (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2023-11-09 tilføjes Bestyrelse: Mogens Carsten Ramsløv (formand) (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2023-11-09 tilføjes Vedtægter: 2023-11-09 (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-16 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2021-08-16 fjernes Revisor: SELSKABET AF 16.08.2021 A/S (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-03-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-03-26 tilføjes Revisor: SELSKABET AF 16.08.2021 A/S (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2020-03-26 tilføjes Vedtægter: 2020-03-26 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyvangsvej 14, 4160 Herlufmagle (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Søgårdsvej 15, 4160 Herlufmagle (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-08 tilføjes Legale ejere: S Larsen Holding af 22/3 2017 ApS (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-06-08 fjernes Legale ejere: Søren Manthey Larsen (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-06-08 tilføjes Reelle ejere: Søren Manthey Larsen (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-06-07 fjernes Reelle ejere: Søren Manthey Larsen (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søgårdsvej 15, 4160 Herlufmagle (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2016-04-14 tilføjes Direktion: Søren Manthey Larsen (direktør) (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-04-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af smede- og entreprenørvirksomhed. (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-04-14 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-04-14 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-04-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-04-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-04-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-04-14 tilføjes Legale ejere: Søren Manthey Larsen (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2016-04-14 tilføjes Navne: Smede-Entreprenørfirmaet S Larsen ApS (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2016-04-14 tilføjes Reelle ejere: Søren Manthey Larsen (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2016-04-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-04-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-04-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2016-04-14 tilføjes Stiftere: Søren Manthey Larsen (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-04-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-04-14 tilføjes Vedtægter: 2016-04-14 (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2016-04-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-09)