Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2020-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Meløsevej 9, 3320 Skævinge (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-14 fjernes Direktion: Claus Vesterskov Lyng (direktør) (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-05 (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-14 fjernes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-14 fjernes Kontaktoplysninger: cvn@nutrient.dk (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-14 fjernes Legale ejere: Claus Vesterskov Lyng (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-14 fjernes Navne: Sunlit IVS (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-14 fjernes Reelle ejere: Claus Vesterskov Lyng (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-14 fjernes Stiftere: Claus Vesterskov Lyng (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-14 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-05-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-19 tilføjes Navne: Sunlit IVS (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2019-09-18 fjernes Navne: NuBiotrient IVS (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-19 tilføjes Vedtægter: 2019-09-19 (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2019-09-12 tilføjes Kontaktoplysninger: cvn@nutrient.dk (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2019-09-11 fjernes Kontaktoplysninger: info@nutrient.dk (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-05-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Meløsevej 9, 3320 Skævinge (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2018-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Ladegårdsvangen 6, 3400 Hillerød (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-04-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ladegårdsvangen 6, 3400 Hillerød (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2017-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterkrogen 3, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-12 tilføjes Kontaktoplysninger: info@nutrient.dk (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2017-10-11 fjernes Kontaktoplysninger: Info@nutrient.dk (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterkrogen 3, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2016-05-05 tilføjes Direktion: Claus Vesterskov Lyng (direktør) (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2016-05-05 tilføjes Formål: Industriel design og produktdesign. Selskabets formål er at udvikle IPR grundlag for komplekse gødningsprodukter og anden biokemisk-udvikling, samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbunden dermed. (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2016-05-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2016-05-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-05 (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2016-05-05 tilføjes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2016-05-05 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2016-05-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2016-05-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2016-05-05 tilføjes Kontaktoplysninger: Info@nutrient.dk (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2016-05-05 tilføjes Legale ejere: Claus Vesterskov Lyng (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2016-05-05 tilføjes Navne: NuBiotrient IVS (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2016-05-05 tilføjes Reelle ejere: Claus Vesterskov Lyng (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2016-05-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2016-05-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2016-05-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2016-05-05 tilføjes Stiftere: Claus Vesterskov Lyng (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2016-05-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2016-05-05 tilføjes Vedtægter: 2016-05-05 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2016-05-05 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2016-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-14)