Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Direktion | Månedsbeskæftigelse | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjørnvadbro 25, 7950 Erslev (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-03-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-03-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-25 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-03-15 fjernes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-03-15 fjernes Legale ejere: F. Kjærs Holding ApS (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-03-15 fjernes Navne: F. Kjærs Transport ApS (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-03-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-03-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-03-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-03-15 fjernes Stiftere: F. Kjærs Holding ApS (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-03-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-02-26 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2017-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-12-06 fjernes Direktion: Heidi Kjær Christensen (direktør) (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjørnvadbro 25, 7950 Erslev (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2016-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjørnvadbro 25, 7950 Erslev (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjørnvadbro 25, 7950 Erslev (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-04-25 tilføjes Direktion: Heidi Kjær Christensen (direktør) (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2016-04-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive transport- og kurervirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2016-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2016-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-25 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2016-04-25 tilføjes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2016-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2016-04-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2016-04-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2016-04-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2016-04-25 tilføjes Legale ejere: F. Kjærs Holding ApS (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2016-04-25 tilføjes Navne: F. Kjærs Transport ApS (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2016-04-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2016-04-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2016-04-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2016-04-25 tilføjes Stiftere: F. Kjærs Holding ApS (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2016-04-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2016-04-25 tilføjes Vedtægter: 2016-04-25 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2016-04-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2016-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-08)