Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Vedtægter | Direktion | xbrl | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Navne | Årsbeskæftigelse | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-05 tilføjes Bestyrelse: Peter Arndrup Poulsen (formand) (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2024-01-05 tilføjes Vedtægter: 2024-01-05 (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-05 fjernes Direktion: Jesper Reinhold Madsen (direktør) (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2023-11-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-10-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-10-26 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-10-26 tilføjes Vedtægter: 2021-10-26 (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2021-09-27 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n. (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-26 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af håndværktøj (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-01-20 tilføjes Legale ejere: APJM Holding ApS (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2021-01-20 fjernes Legale ejere: BORBJERG HOLDING ApS, JRM HOLDING ANNO 2005 ApS (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-10-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-28 tilføjes Navne: Fredericia Smede & Maskinfabrik ApS (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2019-05-27 fjernes Navne: BMP Gruppen ApS (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2019-05-28 tilføjes Vedtægter: 2019-05-28 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-15 fjernes Direktion: Rune Bertelsen (direktør) (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-01 tilføjes Legale ejere: BORBJERG HOLDING ApS, JRM HOLDING ANNO 2005 ApS (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2017-12-01 fjernes Legale ejere: Rune Bertelsen Holding ApS (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-12-01 fjernes Reelle ejere: Rune Bertelsen (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-12-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-30 fjernes Legale ejere: BORBJERG HOLDING ApS, JRM HOLDING ANNO 2005 ApS (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-08 tilføjes Legale ejere: JRM HOLDING ANNO 2005 ApS (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-06-08 fjernes Legale ejere: Jesper Reinhold Madsen (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-14 tilføjes Legale ejere: BORBJERG HOLDING ApS (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2016-10-12 tilføjes Legale ejere: Rune Bertelsen Holding ApS (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-07-27 tilføjes Navne: BMP Gruppen ApS (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2016-07-26 fjernes Navne: Tre-Tech ApS (offentliggjort 2016-07-27)
Den 2016-07-27 tilføjes Vedtægter: 2016-07-27 (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kaltoftevej 13, 7000 Fredericia (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-05-04 tilføjes Direktion: Rune Bertelsen (direktør) (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2016-05-04 tilføjes Formål: er udføre smedevirksomhed og arbejder i tilknytning hertil (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-04 (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-05-04 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af håndværktøj (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2016-05-04 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-05-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-05-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-05-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-05-04 tilføjes Legale ejere: Jesper Reinhold Madsen (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2016-05-04 tilføjes Navne: Tre-Tech ApS (offentliggjort 2016-07-27)
Den 2016-05-04 tilføjes Reelle ejere: Rune Bertelsen, Anders Borbjerg Pedersen, Jesper Reinhold Madsen (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2016-05-04 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-05-04 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-05-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2016-05-04 tilføjes Stiftere: Rune Bertelsen, Jesper Reinhold Madsen, Anders Borbjerg Pedersen (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-05-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-05-04 tilføjes Vedtægter: 2016-05-04 (offentliggjort 2016-07-27)
Den 2016-05-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-04)