Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Hovedbranche | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Reelle ejere | ||||
Legale ejere | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-06-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-06-22 tilføjes Revisor: Danrevi Løgstør (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2016-05-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Min By Media A/S. (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-05-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Min By Media A/S. (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2018-04-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Min By Media A/S. (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2019-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Many Digital Invest ApS. (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-10-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Many Digital Invest ApS. (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2022-03-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Min By Media A/S. (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Min By Media Holding ApS. (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Min By Media Holding ApS. (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Corfitzvej 7, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2023-03-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Brettevillesgade 13, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2022-05-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brettevillesgade 13, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2021-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Henning Smiths Vej 15, 3. 5., 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Navne: TE Investment ApS (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Vedtægter: 2019-05-01 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 fjernes Navne: TE Investment IVS (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-04-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Henning Smiths Vej 15, 3. 5., 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2019-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Brettevillesgade 13, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-05-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-18 tilføjes Reelle ejere: Thomas Enevoldsen (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-02-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-04 tilføjes Legale ejere: Thomas Enevoldsen (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brettevillesgade 13, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2016-04-28 tilføjes Direktion: Thomas Enevoldsen (direktør) (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-04-28 tilføjes Formål: Selskabets aktiviteter omfatter at drive investeringsvirksomhed, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-28 (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-04-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2016-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500,00 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2016-04-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-04-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-04-28 tilføjes Navne: TE Investment IVS (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2016-04-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-04-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-04-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2016-04-28 tilføjes Stiftere: Thomas Enevoldsen (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-04-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-04-28 tilføjes Vedtægter: 2016-04-28 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2016-04-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2016-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-04)