Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Bibranche | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2022-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrikrogen 9, 4683 Rønnede (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-13 fjernes Binavne: Nouveau ApS (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-03 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-13 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-10-31 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-13 fjernes Hjemmeside: www.nouveau-betondesign.dk (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-13 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med lak, maling, tapet, gulvbelægning mv. (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-13 fjernes Kontaktoplysninger: info@nouveau-betondesign.dk (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-13 fjernes Legale ejere: Jens Maurice Degn-Andersen (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-13 fjernes Navne: BF16 ApS (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-13 fjernes Reelle ejere: Jens Maurice Degn-Andersen, Malthe Duvander, Mads Duvander, Emil Duvander (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-13 fjernes Stiftere: Jens Maurice Degn-Andersen (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2021-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2021-04-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-04-18)
Den 2021-04-17 Statstidende Dekret
Den 2021-02-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-04-18)
Den 2021-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-04-18)
Den 2021-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-10-12 fjernes Direktion: Jens Maurice Degn-Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-08 tilføjes Hjemmeside: www.nouveau-betondesign.dk (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2019-12-07 fjernes Hjemmeside: www.broderup-fitness.dk (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2019-12-08 tilføjes Kontaktoplysninger: info@nouveau-betondesign.dk (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2019-12-07 fjernes Kontaktoplysninger: info@broderup-fitness.dk (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2019-11-25 tilføjes Direktion: Jens Maurice Degn-Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2019-11-25 fjernes Direktion: Bent Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2019-10-17 tilføjes Direktion: Bent Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2019-10-17 fjernes Direktion: Jens Maurice Degn-Andersen (direktør) (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-17 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med lak, maling, tapet, gulvbelægning mv. (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2019-10-16 fjernes Hovedbranche: Fitnesscentre (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-17 tilføjes Reelle ejere: Malthe Duvander, Mads Duvander, Emil Duvander (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2019-10-17 fjernes Bibranche: Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrikrogen 9, 4683 Rønnede (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2019-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Vildtbanevej 8, 4733 Tappernøje (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-05-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-11 tilføjes Binavne: Nouveau ApS (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2018-11-05 tilføjes Bibranche: Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-04 fjernes Bibranche: Event catering (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2018-11-05 tilføjes Navne: BF16 ApS (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2018-11-04 fjernes Navne: Brøderup Fitness og Catering ApS (offentliggjort 2018-11-11)
Den 2018-11-05 tilføjes Vedtægter: 2018-11-05 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-27 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-10-31 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2017-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2017-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-11-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Direktion: Jens Maurice Degn-Andersen (direktør) (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-01 fjernes Direktion: Jens Maurice Degn-Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-07-30 tilføjes Vedtægter: 2016-07-30 (offentliggjort 2018-11-11)
Den 2016-05-26 tilføjes Legale ejere: Jens Maurice Degn-Andersen (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2016-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vildtbanevej 8, 4733 Tappernøje (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2016-05-03 tilføjes Bibranche: Event catering (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2016-05-03 tilføjes Direktion: Jens Maurice Degn-Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-05-03 tilføjes Formål: Formålet er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2016-05-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2016-05-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-03 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2016-05-03 tilføjes Hjemmeside: www.broderup-fitness.dk (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2016-05-03 tilføjes Hovedbranche: Fitnesscentre (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2016-05-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2016-05-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2016-05-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2016-05-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2016-05-03 tilføjes Kontaktoplysninger: info@broderup-fitness.dk (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2016-05-03 tilføjes Navne: Brøderup Fitness og Catering ApS (offentliggjort 2018-11-11)
Den 2016-05-03 tilføjes Reelle ejere: Jens Maurice Degn-Andersen (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2016-05-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2016-05-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2016-05-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2016-05-03 tilføjes Stiftere: Jens Maurice Degn-Andersen (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2016-05-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-05-03 tilføjes Vedtægter: 2016-05-03 (offentliggjort 2016-08-20)
Den 2016-05-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2016-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-01)