Sektion (alle) | |||||||
Direktion | xbrl | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Vedtægter | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-24 fjernes Direktion: Aydin Eker (adm. dir.) (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-01-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-13 tilføjes Legale ejere: Aydin Eker (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-03-13 fjernes Legale ejere: HR Group Holding ApS (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2021-12-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Albertslundvej 93, 1. tv., 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Horsbred 82, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Horsbred 82, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Tempovej 42, 2750 Ballerup (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-16 tilføjes Kontaktoplysninger: aaaeker@hotmail.com (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-15 fjernes Kontaktoplysninger: info@afvikarservice.dk (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-01-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-28 tilføjes Vedtægter: 2018-12-28 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tempovej 42, 2750 Ballerup (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2017-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Promenaden 28, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2017-12-30)
Den 2017-12-30 tilføjes Kontaktoplysninger: info@afvikarservice.dk (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2017-12-29 fjernes Kontaktoplysninger: aaaeker@hotmail.com (offentliggjort 2017-12-30)
Den 2017-12-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-08 tilføjes Binavne: Handy Vikar ApS (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-05-08 tilføjes Vedtægter: 2017-05-08 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Promenaden 28, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2017-12-30)
Den 2016-04-27 tilføjes Direktion: Aydin Eker (adm. dir.) (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2016-04-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vikarbureau og drive konsulentvirksomhed samt virksomhed efter direktionens skøn (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2016-04-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-04-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-27 (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-04-27 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-04-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-04-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-04-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-04-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-04-27 tilføjes Kontaktoplysninger: aaaeker@hotmail.com (offentliggjort 2017-12-30)
Den 2016-04-27 tilføjes Legale ejere: HR Group Holding ApS (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2016-04-27 tilføjes Navne: AF Vikarservice ApS (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-04-27 tilføjes Reelle ejere: Aydin Eker (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2016-04-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-04-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-04-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-04-27 tilføjes Stiftere: HR Group Holding ApS (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-04-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktør (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-04-27 tilføjes Vedtægter: 2016-04-27 (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2016-04-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-03)