Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Philip Wilstrup | 10.05.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Lyse Smidstrup | 15.05.2020 | 10.05.2023 | direktør |
Søren Korshøj | 03.07.2019 | 15.05.2020 | direktør |
Søren Korshøj | 20.03.2019 | 04.04.2019 | adm. dir |
Jakob Stausholm | 02.05.2016 | 20.03.2019 | direktør |