Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-05-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PCI Group Consult IVS. (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-05-03 sletter virksomheden Ejerskaber: Profit Solution ApS. (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-06-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Profit Solution ApS. (offentliggjort 2019-02-02)
Den 2019-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Profit Solution ApS. (offentliggjort 2019-02-02)
Den 2020-07-16 tilføjes Kontaktoplysninger: hc@schimmelmann.dk (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sophus Bauditz Vej 3, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-05-02 tilføjes Direktion: Hans-Christian von Schimmelmann (direktør) (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-05-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i virksomheder, værdipapirer og fast ejendom. (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-02 (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-05-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-05-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-05-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-05-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-05-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-05-02 tilføjes Legale ejere: Hans-Christian von Schimmelmann (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2016-05-02 tilføjes Navne: Holdingselskabet HCS ApS (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-05-02 tilføjes Reelle ejere: Hans-Christian von Schimmelmann (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2016-05-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-05-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-05-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-05-02 tilføjes Stiftere: Hans-Christian von Schimmelmann (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-05-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-05-02 tilføjes Vedtægter: 2016-05-02 (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-05-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-03)