Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kapital | Vedtægter | ||||
Reelle ejere | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Hovedbranche | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Tegningsregel | Navne | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2016-05-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Jupiter Bach A/S. (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-04-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Jupiter Bach A/S. (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Jupiter Bach A/S. (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 956.346,70 (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-10-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-10-23 tilføjes Vedtægter: 2023-10-23 (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-07-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-13 tilføjes Kapital (Kapital): 944.205,50 (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-03-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-03-13 tilføjes Vedtægter: 2023-03-13 (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-02-13 tilføjes Kapital (Kapital): 847.505,60 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-02-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-02-10 tilføjes Kapital (Kapital): 766.922,40 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-13 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Kveim Lie (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-02-12 fjernes Reelle ejere: Bjarne Kveim Lie (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-02-10 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Kveim Lie (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-02-09 fjernes Reelle ejere: Bjarne Kveim Lie (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-02-13 tilføjes Vedtægter: 2023-02-13 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-02-10 tilføjes Vedtægter: 2023-02-10 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-10 tilføjes Legale ejere: BJP HoldCo AB (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-09 fjernes Legale ejere: BJP HoldCo AB (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Theilgaards Alle 9, 1. tv., 4600 Køge (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Theilgaards Alle 4, 4600 Køge (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-12-22 tilføjes Vedtægter: 2022-12-22 (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2022-12-20 fjernes Bestyrelse: Max Bertil Gustaf Carlsén (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-09-01 tilføjes Direktion: Andreas Kipker (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2022-09-01 fjernes Direktion: Frank Virenfeldt Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2022-07-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-01 tilføjes Direktion: Frank Virenfeldt Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2022-05-01 fjernes Direktion: Lars Steen Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2021-06-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-22 tilføjes Bestyrelse: Søren Friis Knudsen (formand) (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-22 fjernes Bestyrelse: Jan Kjærsgaard (formand) (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-02-10 tilføjes Vedtægter: 2021-02-10 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2021-01-15 tilføjes Legale ejere: BJP HoldCo AB (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2021-01-15 fjernes Legale ejere: JBP HOLDING AS (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Kveim Lie (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2020-10-21 tilføjes Vedtægter: 2020-10-21 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-05-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-28 tilføjes Direktion: Lars Steen Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2019-06-28 fjernes Direktion: Jens Kristensen (direktør) (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-06-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-06-12 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-27 tilføjes Legale ejere: JBP HOLDING AS (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2019-05-27 fjernes Legale ejere: VC VIII Jupiter Holding Norge AS (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2018-06-29 tilføjes Legale ejere: VC VIII Jupiter Holding Norge AS (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2018-06-28 fjernes Legale ejere: VC VIII Jupiter Holding Norge AS (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-21 tilføjes Vedtægter: 2017-12-21 (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2017-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2017-08-15 tilføjes Vedtægter: 2017-08-15 (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-20 tilføjes Vedtægter: 2017-02-20 (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2017-02-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2017-02-08 tilføjes Legale ejere: VC VIII Jupiter Holding Norge AS (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2017-02-07 fjernes Legale ejere: VC VIII Jupiter Holding Norge AS (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2016-12-23 tilføjes Vedtægter: 2016-12-23 (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2016-09-30 tilføjes Bestyrelse: Jan Kjærsgaard (formand) (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2016-09-30 fjernes Bestyrelse: Michael Betto Vibe Fiorini (formand) (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-09-30 tilføjes Direktion: Jens Kristensen (direktør) (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2016-09-30 fjernes Direktion: Michael Betto Vibe Fiorini (direktør) (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Theilgaards Alle 4, 4600 Køge (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2016-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-05-13 tilføjes Bestyrelse: Michael Betto Vibe Fiorini (formand) (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-05-13 tilføjes Direktion: Michael Betto Vibe Fiorini (direktør) (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-05-13 fjernes Direktion: Ronnie Kandler (direktør) (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-09 tilføjes Direktion: Ronnie Kandler (direktør) (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-09 fjernes Direktion: Bent Kemplar (direktør) (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-05-03 tilføjes Direktion: Bent Kemplar (direktør) (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2016-05-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2016-05-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2016-05-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-13 tilføjes Vedtægter: 2016-05-13 (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-05-11 tilføjes Vedtægter: 2016-05-11 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-09 tilføjes Vedtægter: 2016-05-09 (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2016-05-03 tilføjes Vedtægter: 2016-05-03 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-05-11 tilføjes Navne: VC VIII Jupiter Holding ApS (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2016-05-10 fjernes Navne: KR 1835 ApS (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2016-05-03 tilføjes Navne: KR 1835 ApS (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2016-05-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i andre selskaber samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-05-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-05-06 tilføjes Legale ejere: VC VIII Jupiter Holding Norge AS (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2016-05-05 fjernes Legale ejere: KR 332 ApS (offentliggjort 2016-05-06)
Den 2016-05-03 tilføjes Legale ejere: KR 332 ApS (offentliggjort 2016-05-06)
Den 2016-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-05-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-05-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-03 (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-05-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2016-05-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-05-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-05-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-05-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-05-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2016-05-03 tilføjes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-05-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-03)