Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jimmy Kahl | 01.08.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Rossen Jeppesen | 15.06.2017 | 23.07.2018 | direktør |
Thomas Kjeldgård Nielsen | 01.05.2016 | 01.08.2021 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Kjeldgård Nielsen | 17.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jimmy Kahl | 17.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Morten Kragh-Sørensen | 17.02.2022 | formand |
Christian Rossen Jeppesen | 15.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Kjeldgård Nielsen | 05.08.2021 | 16.02.2022 | formand |
Thomas Kjeldgård Nielsen | 01.08.2021 | 04.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Glen Mc Ewen Oliver | 01.05.2016 | 17.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Kjeldgård Nielsen | 01.05.2016 | 31.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jens Poulsen | 01.05.2016 | 30.07.2021 | formand |