Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Hovedbranche | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Månedsbeskæftigelse | Hvidhvask | Binavne | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Årsbeskæftigelse | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Kapital | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-10 tilføjes Bestyrelse: Andreas Haugstrup Hommelhoff (formand) (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2024-01-10 fjernes Bestyrelse: Nicolai Hommelhoff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2024-01-09 fjernes Bestyrelse: Andreas Haugstrup Hommelhoff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2024-01-10 tilføjes Direktion: Nemanja Stankovic (direktør) (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2024-01-10 fjernes Direktion: John Skovbjerg Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2024-01-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at skabe en langsigtet kapitaltilvækst via investeringer i collectibles eller anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2024-01-10 tilføjes Hovedbranche: Kunsthandel og gallerivirksomhed (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2024-01-09 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2024-01-10 tilføjes Navne: CHNS Invest ApS (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2024-01-09 fjernes Navne: Domis Vakant A/S (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2024-01-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2024-01-10 tilføjes Vedtægter: 2024-01-10 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2024-01-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2024-01-09 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2016-06-22 sletter virksomheden Ejerskaber: CHNS Invest ApS. (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2023-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 1, 3. 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 1, 3. 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-05-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-01 tilføjes Bestyrelse: Nemanja Stankovic (formand) (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2022-10-01 fjernes Bestyrelse: Elsebeth Gutheil Stoker (formand) (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-01 tilføjes Bestyrelse: Elsebeth Gutheil Stoker (formand) (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2021-11-01 fjernes Bestyrelse: Per Lilholt (formand) (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-05-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Navne: Domis Vakant A/S (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2020-12-30 fjernes Navne: Domis Sylbæk Academy A/S (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-12-31 tilføjes Vedtægter: 2020-12-31 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2020-06-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 1, 3. 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 1, 3. 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 1, 3. 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 1, 3. 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-08-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-22 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-04-09 tilføjes Bestyrelse: Per Lilholt (formand) (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2019-04-08 fjernes Bestyrelse: Per Lilholt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-04-09 tilføjes Direktion: John Skovbjerg Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2019-04-09 fjernes Direktion: Per Lilholt (direktør) (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-04-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er erhvervelse og udlejning af fast ejendom samt anden hermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2019-04-09 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2019-04-08 fjernes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-09 tilføjes Navne: Domis Sylbæk Academy A/S (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2019-04-08 fjernes Navne: Better Life Concepts A/S (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-04-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør sammen med et bestyrelsesmedlem eller den samlede bestyrelse (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2019-04-09 tilføjes Vedtægter: 2019-04-09 (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2019-04-08 fjernes Binavne: donaid A/S (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-04-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 1, 3. 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Jægergårdsgade 122, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-26 tilføjes Bestyrelse: Andreas Haugstrup Hommelhoff (formand) (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-02-26 fjernes Bestyrelse: Rasmus Vesterskov Foged (formand) (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-02-26 tilføjes Direktion: Per Lilholt (direktør) (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-02-26 fjernes Direktion: Marcus Dall Overgaard (direktør) (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-02-26 tilføjes Legale ejere: CBH HOLDING AARHUS ApS (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-02-26 fjernes Legale ejere: CHNS Invest ApS, House of Concepts ApS (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-02-25 fjernes Legale ejere: CBH HOLDING AARHUS ApS (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-02-26 tilføjes Reelle ejere: Claus Harald Hommelhoff (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-02-26 fjernes Reelle ejere: Marcus Dall Overgaard (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-02-25 fjernes Reelle ejere: Claus Harald Hommelhoff (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægergårdsgade 122, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2018-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Jægergårdsgade 122, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-09 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2018-10-09 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-12-31 (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2018-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-10-01 (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2018-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2018-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2018-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-21 tilføjes Binavne: donaid A/S (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2018-02-19 tilføjes Vedtægter: 2018-02-19 (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-01 fjernes Direktion: Peter Østergaard Mouritsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-01 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Vesterskov Foged (formand) (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2017-06-01 fjernes Bestyrelse: Mona Juul (formand) (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2017-06-01 tilføjes Direktion: Peter Østergaard Mouritsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-31 fjernes Bestyrelse: Rasmus Vesterskov Foged (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2017-05-31 fjernes Direktion: Peter Østergaard Mouritsen (direktør) (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2017-05-05 tilføjes Legale ejere: CBH HOLDING AARHUS ApS, House of Concepts ApS (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2017-05-05 fjernes Legale ejere: Rokkedrejer Holding ApS (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-05-04 fjernes Legale ejere: House of Concepts ApS (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-05-05 tilføjes Reelle ejere: Claus Harald Hommelhoff (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-22 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Vesterskov Foged (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2016-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-22 tilføjes Legale ejere: House of Concepts ApS, Rokkedrejer Holding ApS, CHNS Invest ApS (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2016-06-21 fjernes Legale ejere: House of Concepts ApS, Rokkedrejer Holding ApS (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-06-22 tilføjes Navne: Better Life Concepts A/S (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2016-06-21 fjernes Navne: Better Life Concepts ApS (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2016-06-22 tilføjes Vedtægter: 2016-06-22 (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2016-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2016-06-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-15 fjernes Direktion: Marcus Dall Overgaard (direktør) (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 360.000,00 (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-05-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-05-23 tilføjes Legale ejere: House of Concepts ApS, Rokkedrejer Holding ApS (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-05-22 fjernes Legale ejere: House of Concepts ApS (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2016-05-23 tilføjes Vedtægter: 2016-05-23 (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægergårdsgade 122, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2016-04-26 tilføjes Direktion: Marcus Dall Overgaard (direktør) (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-04-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at beskæftige dig med udvikling og salg af CSR-relaterede aktiviteter indenfor detail. (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2016-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-26 (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-04-26 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2016-04-26 tilføjes Kapital (Kapital): 234.000,00 (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-04-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-04-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-04-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-04-26 tilføjes Legale ejere: House of Concepts ApS (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2016-04-26 tilføjes Navne: Better Life Concepts ApS (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-04-26 tilføjes Reelle ejere: Marcus Dall Overgaard (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2016-04-26 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2016-04-26 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2016-04-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-04-26 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2016-04-26 tilføjes Stiftere: House of Concepts ApS (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-04-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-04-26 tilføjes Vedtægter: 2016-04-26 (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-04-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)