Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Binavne | Navne | Tegningsregel | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Årsbeskæftigelse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed i underholdnings-/legelandsbranchen, og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-09-14 tilføjes Hjemmeside: https://funplays.com/da (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-09-13 fjernes Hjemmeside: https://eventyrfabrikkenmegacenter.dk/ (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-09-14 tilføjes Kontaktoplysninger: finance.dk@funplays.com (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-09-13 fjernes Kontaktoplysninger: ekonomi@eventyrfabrikkenmegacenter.dk (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-09-14 tilføjes Vedtægter: 2023-09-14 (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-09-14 fjernes Bestyrelse: Eivind Saga (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-09-14 fjernes Direktion: Eivind Saga (direktør) (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-04-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Telegrafvej 2, 2750 Ballerup (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Telegrafvej 2, 2750 Ballerup (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-11 tilføjes Binavne: Eventyrfabrikken Megacenter ApS (offentliggjort 2023-03-11)
Den 2023-03-08 tilføjes Navne: Funplays Denmark ApS (offentliggjort 2023-03-11)
Den 2023-03-07 fjernes Navne: Eventyrfabrikken Megacenter ApS (offentliggjort 2023-03-11)
Den 2023-03-08 tilføjes Vedtægter: 2023-03-08 (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-01-25 tilføjes Bestyrelse: Bengt Christian Erliksson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-01-25 fjernes Bestyrelse: Linda Elisabet Andréasson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-01-25 tilføjes Direktion: Bengt Christian Erliksson (direktør) (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-01-25 fjernes Direktion: Linda Elisabet Andréasson (direktør) (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2022-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Telegrafvej 2, 2750 Ballerup (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2022-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Weidekampsgade 33, 2. tv., 2300 København S (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2022-10-26 tilføjes Hjemmeside: https://eventyrfabrikkenmegacenter.dk/ (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2022-10-26 tilføjes Kontaktoplysninger: ekonomi@eventyrfabrikkenmegacenter.dk (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2022-10-25 fjernes Kontaktoplysninger: pv@pvregnskab.dk (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2022-06-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, to medlemmer af direktionen i forening eller af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening. (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-14 tilføjes Bestyrelse: Linda Elisabet Andréasson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2022-02-14 tilføjes Direktion: Claus Purup Skovfoged (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-14 fjernes Direktion: Bjørn Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-14 tilføjes Vedtægter: 2022-02-14 (offentliggjort 2023-03-11)
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-15 tilføjes Direktion: Bjørn Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2020-07-15 fjernes Direktion: Leif Ove Jimmy Andréasson (direktør) (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2019-12-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-31 tilføjes Vedtægter: 2019-10-31 (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2019-10-01 tilføjes Vedtægter: 2019-10-01 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-12 tilføjes Kontaktoplysninger: pv@pvregnskab.dk (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2019-10-11 fjernes Kontaktoplysninger: peter@villumsen.as (offentliggjort 2019-10-12)
Den 2019-10-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af direktionen i fællesskab. (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2019-10-01 tilføjes Direktion: Leif Ove Jimmy Andréasson (direktør) (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2019-10-01 fjernes Direktion: Leif Tony Christer Andreasson (direktør) (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-12-31 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-10-01 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-27 tilføjes Legale ejere: Funplays Holding AB (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2019-09-27 fjernes Legale ejere: JIMMAB Förvaltnings AB (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-27 fjernes Reelle ejere: Leif Tony Christer Andreasson, Leif Ove Jimmy Andreasson, Linda Halla-Andreasson (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-02-03 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2017-02-03 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2017-02-02 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2017-05-12)
Den 2017-02-02 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2017-05-12)
Den 2017-02-03 tilføjes Vedtægter: 2017-02-03 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Weidekampsgade 33, 2. tv., 2300 København S (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2017-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Vermundsgade 38, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vermundsgade 38, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-04-25 tilføjes Direktion: Leif Tony Christer Andreasson (direktør) (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2016-04-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed i underholdningsbranchen, tivolivirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2016-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2017-05-12)
Den 2016-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-25 (offentliggjort 2017-05-12)
Den 2016-04-25 tilføjes Hovedbranche: Forlystelsesparker o.l. (offentliggjort 2016-04-29)
Den 2016-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-04-29)
Den 2016-04-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-04-29)
Den 2016-04-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-04-29)
Den 2016-04-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-04-29)
Den 2016-04-25 tilføjes Kontaktoplysninger: peter@villumsen.as (offentliggjort 2019-10-12)
Den 2016-04-25 tilføjes Legale ejere: JIMMAB Förvaltnings AB (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2016-04-25 tilføjes Navne: Eventyrfabrikken Megacenter ApS (offentliggjort 2023-03-11)
Den 2016-04-25 tilføjes Reelle ejere: Leif Tony Christer Andreasson, Leif Ove Jimmy Andreasson, Linda Halla-Andreasson (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2016-04-25 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2017-05-12)
Den 2016-04-25 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2017-05-12)
Den 2016-04-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-04-29)
Den 2016-04-25 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-04-29)
Den 2016-04-25 tilføjes Stiftere: JIMMAB FörvaltningsAktiebolag (offentliggjort 2016-04-29)
Den 2016-04-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2016-04-25 tilføjes Vedtægter: 2016-04-25 (offentliggjort 2017-05-12)
Den 2016-04-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-04-29)
Den 2016-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-29)