Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2016-04-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: WiFoMu ApS. (offentliggjort 2016-04-29)
Den 2023-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Høstvej 23, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-05-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-05-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-29 (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-05-15 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2020-07-03 (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-05-15 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-05-15 fjernes Legale ejere: Jakob Mark Hoffmann (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-05-15 fjernes Navne: Karlskov Hoffmann Holding ApS (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-05-15 fjernes Reelle ejere: Jakob Mark Hoffmann (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-05-15 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-05-15 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-05-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-05-15 fjernes Stiftere: Jakob Mark Hoffmann (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-05-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2022-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2022-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 Statstidende Dekret
Den 2022-05-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-05 fjernes Direktion: Jakob Mark Hoffmann (direktør) (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2020-07-17 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2020-07-03 (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2020-07-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2020-07-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2020-07-03 tilføjes Direktion: Jakob Mark Hoffmann (direktør) (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2020-07-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2020-07-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2020-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-21 fjernes Direktion: Jakob Mark Hoffmann (direktør) (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2019-03-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høstvej 23, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2017-12-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Fælledvej 7, 3., 2200 København N (offentliggjort 2017-12-31)
Den 2016-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fælledvej 7, 3., 2200 København N (offentliggjort 2017-12-31)
Den 2016-04-29 tilføjes Direktion: Jakob Mark Hoffmann (direktør) (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2016-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2016-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2016-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-29 (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2016-04-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2016-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2016-04-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2016-04-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2016-04-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2016-04-29 tilføjes Legale ejere: Jakob Mark Hoffmann (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2016-04-29 tilføjes Navne: Karlskov Hoffmann Holding ApS (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2016-04-29 tilføjes Reelle ejere: Jakob Mark Hoffmann (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2016-04-29 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2016-04-29 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2016-04-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2016-04-29 tilføjes Stiftere: Jakob Mark Hoffmann (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2016-04-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2016-04-29 tilføjes Vedtægter: 2016-04-29 (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2016-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2016-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-21)