Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2024-07-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2024-07-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2024-07-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2024-07-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Krabbesholmvej 19, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2024-07-16 fjernes Bibranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2024-07-16 fjernes Binavne: Hardware Media Group ApS (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2024-07-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2024-07-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-15 (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2024-07-16 fjernes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2024-07-16 fjernes Kontaktoplysninger: 4000@byggeentrepriseaps@gmail.com (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2024-07-16 fjernes Legale ejere: Sandra Elin Thorhildur Bærentsen (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2024-07-16 fjernes Navne: 4000Byggeentreprise ApS (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2024-07-16 fjernes Reelle ejere: Sandra Elin Thorhildur Bærentsen (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2024-07-16 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2024-07-16 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2024-07-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2024-07-16 fjernes Stiftere: Sandra Elin Thorhildur Bærentsen (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2024-07-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2023-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2023-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-15 Statstidende Dekret
Den 2023-09-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-07-13 fjernes Direktion: Flemming Christensen Hald (direktør) (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-02-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krabbesholmvej 19, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2022-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Krabbesholmvej 19, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-08-23 tilføjes Direktion: Flemming Christensen Hald (direktør) (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2022-07-28 fjernes Direktion: Sandra Elin Thorhildur Bærentsen (direktør) (offentliggjort 2022-07-29)
Den 2021-11-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-09 tilføjes Bibranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2021-06-09 tilføjes Binavne: Hardware Media Group ApS (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2021-06-09 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive murervirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed samt som bi-branche databehandling og lignende serviceydelser. (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2021-06-09 tilføjes Vedtægter: 2021-06-09 (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2020-11-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krabbesholmvej 19, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyldenkærnevej 21, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-11-26)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2016-04-29 tilføjes Kontaktoplysninger: 4000@byggeentrepriseaps@gmail.com (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2016-04-28 fjernes Kontaktoplysninger: sandra.baerentsen@gmail.com (offentliggjort 2016-04-29)
Den 2016-04-15 tilføjes Kontaktoplysninger: sandra.baerentsen@gmail.com (offentliggjort 2016-04-29)
Den 2016-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyldenkærnevej 21, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-11-26)
Den 2016-04-15 tilføjes Direktion: Sandra Elin Thorhildur Bærentsen (direktør) (offentliggjort 2022-07-29)
Den 2016-04-15 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive tømrervirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2016-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2016-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-15 (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2016-04-15 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2016-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2016-04-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2016-04-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2016-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2016-04-15 tilføjes Legale ejere: Sandra Elin Thorhildur Bærentsen (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2016-04-15 tilføjes Navne: 4000Byggeentreprise ApS (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2016-04-15 tilføjes Reelle ejere: Sandra Elin Thorhildur Bærentsen (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2016-04-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2016-04-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2016-04-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2016-04-15 tilføjes Stiftere: Sandra Elin Thorhildur Bærentsen (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2016-04-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2016-04-15 tilføjes Vedtægter: 2016-04-15 (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2016-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2016-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)