Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | ||||
Kapital | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2024-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2024-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2024-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2024-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Fyrkildevej 40, 1. tv., 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2024-04-24 fjernes Bibranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2024-04-24 fjernes Direktion: Roland Pop (adm. dir.) (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2024-04-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2024-04-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-28 (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2024-04-24 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2024-04-24 fjernes Kontaktoplysninger: rolandpop92@gmail.com (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2024-04-24 fjernes Legale ejere: Roland Pop (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2024-04-24 fjernes Navne: Roland Pop Holding ApS (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2024-04-24 fjernes Reelle ejere: Roland Pop (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2024-04-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2024-04-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2024-04-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2024-04-24 fjernes Stiftere: Roland Pop (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2024-04-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2016-09-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Oflou Labs IVS. (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2021-10-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2021-10-15 tilføjes Navne: Roland Pop Holding ApS (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2021-10-14 fjernes Navne: Roland Pop Holding IVS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-15 tilføjes Vedtægter: 2021-10-15 (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2021-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2021-10-14 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fyrkildevej 40, 1. tv., 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2021-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Læsøgade 12, 3. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Læsøgade 12, 3. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2018-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Engvej 21, 9620 Aalestrup (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engvej 21, 9620 Aalestrup (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Fyensgade 54, st. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-11 tilføjes Bibranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2016-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fyensgade 54, st. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2016-04-28 tilføjes Direktion: Roland Pop (adm. dir.) (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2016-04-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er, direkte og indirekte som holdingselskab, at drive handel, håndværk og industri, foretage finansiering og investering samt udøve anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse hermed. (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2016-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2016-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-28 (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2016-04-28 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2016-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2016-04-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2016-04-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2016-04-28 tilføjes Kontaktoplysninger: rolandpop92@gmail.com (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2016-04-28 tilføjes Legale ejere: Roland Pop (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2016-04-28 tilføjes Navne: Roland Pop Holding IVS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2016-04-28 tilføjes Reelle ejere: Roland Pop (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2016-04-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2016-04-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2016-04-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2016-04-28 tilføjes Stiftere: Roland Pop (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2016-04-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2016-04-28 tilføjes Vedtægter: 2016-04-28 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2016-04-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2016-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-24)