Sektion (alle) | |||||||
Kontaktoplysninger | Hjemmeside | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Bibranche | Legale ejere | Reelle ejere | Hovedbranche | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Binavne | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-16 tilføjes Kontaktoplysninger: faktura@gro-inde.eu (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-07-15 fjernes Kontaktoplysninger: info@gro-inde.eu (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-04-04 tilføjes Hjemmeside: www.gro-inde.eu (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2023-10-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egestubben 1, 4180 Sorø (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 13, 4100 Ringsted (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2022-12-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-30 tilføjes Bibranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-04-21 tilføjes Legale ejere: Cristina Bøgh Melgarejo, Thomas Bøgh Melgarejo (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-20 fjernes Legale ejere: Cristina Bøgh Melgarejo (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-21 tilføjes Reelle ejere: Cristina Bøgh Melgarejo, Thomas Bøgh Melgarejo (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-20 fjernes Reelle ejere: Cristina Bøgh Melgarejo (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2021-12-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 13, 4100 Ringsted (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2021-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 13, 4100 Ringsted (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-08-01 tilføjes Hovedbranche: Planteforhandlere og havecentre (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2021-07-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med blomster og planter (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2020-12-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-27 tilføjes Legale ejere: Cristina Bøgh Melgarejo (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2020-11-27 fjernes Legale ejere: Poh Lin Lam (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-26 fjernes Legale ejere: Cristina Bøgh Melgarejo (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-27 tilføjes Reelle ejere: Cristina Bøgh Melgarejo (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2020-11-27 fjernes Reelle ejere: Poh Lin Lam (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-11-26 fjernes Reelle ejere: Cristina Bøgh Melgarejo (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-04-29 tilføjes Legale ejere: Cristina Bøgh Melgarejo, Poh Lin Lam (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-04-29 fjernes Legale ejere: GG of Denmark ApS (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-14 fjernes Legale ejere: GRST Holding ApS (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 13, 4100 Ringsted (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2018-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 13, 4100 Ringsted (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 13, 4100 Ringsted (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 13, 4100 Ringsted (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2016-12-30 tilføjes Legale ejere: GG of Denmark ApS (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2016-12-30 tilføjes Reelle ejere: Poh Lin Lam (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2016-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 13, 4100 Ringsted (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2016-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Djursvang 6, 1. tv., 2620 Albertslund (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-10-04 tilføjes Kontaktoplysninger: info@gro-inde.eu (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2016-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Djursvang 6, 1. tv., 2620 Albertslund (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-04-20 tilføjes Binavne: Gro-inde ApS (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2016-04-20 tilføjes Direktion: Cristina Bøgh Melgarejo (adm. dir.) (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2016-04-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at sælge produkter til forretninger der forhandler alt inde for området at dyrke planter, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2016-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2016-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-20 (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2016-04-20 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med blomster og planter (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2016-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2016-04-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2016-04-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2016-04-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2016-04-20 tilføjes Legale ejere: GRST Holding ApS (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2016-04-20 tilføjes Navne: Grossisten Gro-inde ApS (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2016-04-20 tilføjes Reelle ejere: Cristina Bøgh Melgarejo (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2016-04-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2016-04-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2016-04-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2016-04-20 tilføjes Stiftere: GRST Holding ApS (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2016-04-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2016-04-20 tilføjes Vedtægter: 2016-04-20 (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2016-04-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2016-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-28)