Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Vedtægter | ||||
Månedsbeskæftigelse | Revisor | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Enebærvej 11, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-24 fjernes Direktion: Jan Farup (direktør) (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-25 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-24 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-24 fjernes Kontaktoplysninger: farup1607@gmail.com (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-24 fjernes Legale ejere: Jan Farup (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-24 fjernes Navne: JFA2 Holding ApS (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-24 fjernes Reelle ejere: Jan Farup (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-24 fjernes Stiftere: Jan Farup (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enebærvej 11, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2019-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Max Müllers Gade 2, 4. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-08-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2019-08-01 tilføjes Navne: JFA2 Holding ApS (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2019-08-01 tilføjes Vedtægter: 2019-08-01 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-07-31 fjernes Hovedbranche: Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-07-31 fjernes Navne: S&P Pensionsmægler Risskov ApS (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2019-05-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2019-05-28 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-22 tilføjes Navne: S&P Pensionsmægler Risskov ApS (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2017-05-21 fjernes Navne: ENSURE Pensionsmægler Risskov ApS (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-05-22 tilføjes Vedtægter: 2017-05-22 (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2016-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Max Müllers Gade 2, 4. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2016-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: L.P. Bechs Vej 9, 8240 Risskov (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2016-05-01 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-04-28 tilføjes Legale ejere: Jan Farup (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2016-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: L.P. Bechs Vej 9, 8240 Risskov (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2016-04-25 tilføjes Direktion: Jan Farup (direktør) (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2016-04-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er pensionsmægling samt andre aktiviteter efter direktionens nærmere beslutning. (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2016-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2016-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-25 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2016-04-25 tilføjes Hovedbranche: Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2016-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2016-04-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2016-04-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2016-04-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2016-04-25 tilføjes Kontaktoplysninger: farup1607@gmail.com (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2016-04-25 tilføjes Navne: ENSURE Pensionsmægler Risskov ApS (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2016-04-25 tilføjes Reelle ejere: Jan Farup (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2016-04-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2016-04-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2016-04-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2016-04-25 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-04-25 tilføjes Stiftere: Jan Farup (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2016-04-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2016-04-25 tilføjes Vedtægter: 2016-04-25 (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2016-04-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2016-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-24)