Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Venøvej 3, 8381 Tilst (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-03-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-03-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-25 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-03-12 fjernes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-03-12 fjernes Legale ejere: Ergin Yazici (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-03-12 fjernes Navne: Multi Marked Tilst ApS (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-03-12 fjernes ObligatoriskEmail: ergin-y@hotmail.com (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-03-12 fjernes Reelle ejere: Ergin Yazici (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-03-12 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-03-12 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-03-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-03-12 fjernes Stiftere: Ergin Yazici (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-03-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-02-19 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2018-04-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2018-03-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2018-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2018-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2018-02-02 fjernes Direktion: Ergin Yazici (adm. dir.) (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-22 tilføjes ObligatoriskEmail: ergin-y@hotmail.com (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2016-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Venøvej 3, 8381 Tilst (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2016-04-25 tilføjes Direktion: Ergin Yazici (adm. dir.) (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2016-04-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive købmand og døgnkiosk. (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2016-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2016-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-25 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2016-04-25 tilføjes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2016-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2016-04-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2016-04-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2016-04-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2016-04-25 tilføjes Legale ejere: Ergin Yazici (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2016-04-25 tilføjes Navne: Multi Marked Tilst ApS (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2016-04-25 tilføjes Reelle ejere: Ergin Yazici (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2016-04-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2016-04-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2016-04-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2016-04-25 tilføjes Stiftere: Ergin Yazici (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2016-04-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2016-04-25 tilføjes Vedtægter: 2016-04-25 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2016-04-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2016-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-02)