Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | xbrl | Reelle ejere | ||||
Legale ejere | Kapital | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revisor | ||||
Tegningsregel | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2022-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Scandic Salmon A/S. (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2023-03-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordic Fish Sauce A/S. (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nordic Fish Sauce A/S. (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lemvigvej 36, 7620 Lemvig (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Lemvigvej 36, 7620 Lemvig (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lemvigvej 36, 7620 Lemvig (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Lemvigvej 36, 7620 Lemvig (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-21 tilføjes Reelle ejere: Nick Dobberstein Jensen (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-20 fjernes Reelle ejere: Nick Dobberstein Jensen (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-21 fjernes Legale ejere: Scandic Salmon A/S (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 414.922,00 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-20 tilføjes Vedtægter: 2022-12-20 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-11-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-11-01 tilføjes Legale ejere: Scandic Salmon A/S, Dobberstein Holding ApS, THYBORØN INVEST A/S (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-11-01 fjernes Legale ejere: PRIME OCEAN A/S (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-01 tilføjes Reelle ejere: Nick Dobberstein Jensen (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-11-01 tilføjes Vedtægter: 2022-11-01 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-11-01 fjernes Bestyrelse: Niels Birger Nordmann (næstformand) (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-10-31 fjernes Legale ejere: Dobberstein Holding ApS, THYBORØN INVEST A/S (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-10-31 fjernes Reelle ejere: Nick Dobberstein Jensen (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-04-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lemvigvej 36, 7620 Lemvig (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2021-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Lemvigvej 36, 7620 Lemvig (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-09 tilføjes Bestyrelse: Ness Eric Stensgaard Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2020-12-09 fjernes Bestyrelse: Carsten Frydkjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-07-02 tilføjes Legale ejere: Dobberstein Holding ApS, THYBORØN INVEST A/S, PRIME OCEAN A/S, Scandic Salmon MH ApS (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2020-07-01 fjernes Legale ejere: Dobberstein Holding ApS, PRIME OCEAN A/S, THYBORØN INVEST A/S (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-06-21 tilføjes Vedtægter: 2020-06-21 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2020-03-19 tilføjes Bestyrelse: Per Mollerup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-03-19 fjernes Bestyrelse: Michael Lodahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lemvigvej 36, 7620 Lemvig (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2019-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Lemvigvej 36, 7620 Lemvig (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-04-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-08-01 fjernes Revisor: Ejendomsselskabet Andrupsgade A/S (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lemvigvej 36, 7620 Lemvig (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2017-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 15, 7680 Thyborøn (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Bestyrelse: Carsten Frydkjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2017-05-31 fjernes Bestyrelse: Per Mollerup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand, eller af en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening. (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-28 tilføjes Legale ejere: Dobberstein Holding ApS, PRIME OCEAN A/S, THYBORØN INVEST A/S (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2017-04-27 fjernes Legale ejere: Dobberstein Holding ApS, THYBORØN INVEST A/S (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2017-04-28 tilføjes Reelle ejere: Nick Dobberstein Jensen (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2017-04-21 tilføjes Kapital (Kapital): 501.000,00 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2017-04-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2017-04-21 tilføjes Vedtægter: 2017-04-21 (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-02-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-15 tilføjes Bestyrelse: Anton Bro (formand) (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 15, 7680 Thyborøn (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2016-04-27 tilføjes Bestyrelse: Per Mollerup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2016-04-27 tilføjes Direktion: Nick Dobberstein Jensen (direktør) (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fiskerøgeri og i øvrigt forarbejdning og handel med fiskeprodukter og alle dermed forbundne og naturlige aktiviteter. (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-27 (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-27 tilføjes Hovedbranche: Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-04-27 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2016-04-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2016-04-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-27 tilføjes Legale ejere: Dobberstein Holding ApS, THYBORØN INVEST A/S (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2016-04-27 tilføjes Navne: Scandic Salmon A/S (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-27 tilføjes Revisor: Ejendomsselskabet Andrupsgade A/S (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2016-04-27 tilføjes Stiftere: THYBORØN INVEST A/S, Dobberstein Holding ApS (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening. (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2016-04-27 tilføjes Vedtægter: 2016-04-27 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2016-04-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-27)