Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Bibranche | ||||
Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 629, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-08 fjernes Bestyrelse: Philip Michael Davidsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-08 fjernes Bibranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-08 fjernes Binavne: WorkXone A/S (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-08 fjernes Direktion: Philip Michael Davidsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-26 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-08 fjernes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-08 fjernes Legale ejere: ed A/S (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-08 fjernes Navne: WorkXone 2017 A/S (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-08 fjernes Reelle ejere: Philip Michael Davidsen (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-08 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-08 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-08 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-08 fjernes Stiftere: ed A/S (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 629, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 629, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2020-11-30 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Flindt (formand) (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2020-11-30 fjernes Bestyrelse: Søren Koll Espensen (formand) (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-29 fjernes Bestyrelse: Rasmus Flindt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-12 fjernes Bestyrelse: Henrik Bjerrum Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 629, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2020-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 629, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2020-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 629, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2020-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 629, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 629, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 627, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-11-21 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2019-11-21 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 627, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 627, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 627, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 627, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-09-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-19 tilføjes Bestyrelse: Henrik Bjerrum Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2019-02-13 fjernes Bestyrelse: Erik Nørskov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-09-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-22 tilføjes Navne: WorkXone 2017 A/S (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2017-12-21 fjernes Navne: ED-WorkXone A/S (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-12-22 tilføjes Vedtægter: 2017-12-22 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2017-10-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-04 tilføjes Bestyrelse: Søren Koll Espensen (formand) (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2016-08-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2016-08-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2016-08-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-08-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-08-04 tilføjes Vedtægter: 2016-08-04 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2016-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 627, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2016-04-26 tilføjes Bestyrelse: Erik Nørskov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2016-04-26 tilføjes Bibranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2016-04-26 tilføjes Binavne: WorkXone A/S (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2016-04-26 tilføjes Direktion: Philip Michael Davidsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2016-04-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved køb og salg af EDB ydelser og hardware, samt hermed forbunden virksomhed, herunder køb & salg af fast ejendom, investering i datterselskaber, venture selskaber mv. (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2016-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2016-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-26 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2016-04-26 tilføjes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2016-04-26 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2016-04-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2016-04-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2016-04-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2016-04-26 tilføjes Legale ejere: ed A/S (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2016-04-26 tilføjes Navne: ED-WorkXone A/S (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2016-04-26 tilføjes Reelle ejere: Philip Michael Davidsen (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2016-04-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-04-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-04-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2016-04-26 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2016-04-26 tilføjes Stiftere: ed A/S (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2016-04-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør, af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2016-04-26 tilføjes Vedtægter: 2016-04-26 (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-04-26 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2016-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-08)