Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2016-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Trianglen 13, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-31 fjernes Direktion: Anders Bødker Skorstengaard (direktør) (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-31 fjernes Legale ejere: Anders Bødker Skorstengaard, Martin Bødker Skorstengaard (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-31 fjernes Navne: Skorstensgaard Holding af 2016 ApS (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-31 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-31 fjernes Stiftere: Martin Bødker Skorstengaard, Anders Bødker Skorstengaard (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trianglen 13, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-04-19 tilføjes Direktion: Anders Bødker Skorstengaard (direktør) (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-04-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, produktion og investering herunder som holdingselskab. (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-04-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-04-19 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-04-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-04-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-04-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-04-19 tilføjes Legale ejere: Anders Bødker Skorstengaard, Martin Bødker Skorstengaard (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-04-19 tilføjes Navne: Skorstensgaard Holding af 2016 ApS (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-04-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-04-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-04-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-04-19 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-04-19 tilføjes Stiftere: Martin Bødker Skorstengaard, Anders Bødker Skorstengaard (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-04-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-04-19 tilføjes Vedtægter: 2016-04-19 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-04-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-04-19 sletter virksomheden Ejerskaber: SKORSTENSGAARD DANMARK A/S. (offentliggjort 2016-11-01)