Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helstrupvænget 44, 7400 Herning (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Mejeriparken 15, 7400 Herning (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2016-05-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SCREENPUBLISHER ApS. (offentliggjort 2016-05-05)
Den 2022-05-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-03 tilføjes Navne: Ukendt Selskab ApS (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-02 fjernes Navne: Ukendt Selskab IVS (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-03 tilføjes Vedtægter: 2019-05-03 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-02 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-05-31 fjernes Revisor: ANKER HØST REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mejeriparken 15, 7400 Herning (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2016-04-26 tilføjes Direktion: Bo Bjørnbak Martensen (direktør) (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-04-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje helt eller delvis ejede kapitalselskaber, formuepleje samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-26 (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-04-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-04-26 tilføjes Kapital (Kapital): 15.000,00 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2016-04-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-04-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-04-26 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@bmartensen.dk (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-04-26 tilføjes Legale ejere: Bo Bjørnbak Martensen (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-04-26 tilføjes Navne: Ukendt Selskab IVS (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2016-04-26 tilføjes Reelle ejere: Bo Bjørnbak Martensen (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2016-04-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-04-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-04-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2016-04-26 tilføjes Revisor: ANKER HØST REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2016-04-26 tilføjes Stiftere: Bo Bjørnbak Martensen (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-04-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-04-26 tilføjes Vedtægter: 2016-04-26 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2016-04-26 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2016-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-26)