Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2018-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Frodesgade 177, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-19 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-22 fjernes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-22 fjernes Navne: 37638366 ApS (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-22 fjernes ObligatoriskEmail: info@aktentreprise.dk (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-22 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-22 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-22 fjernes Stiftere: Hasselager Ejendomme ApS (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2017-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2017-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-05-21)
Den 2017-01-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2017-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-05-21)
Den 2017-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-11-08 fjernes Direktion: Alfred Bendy Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2016-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frodesgade 177, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2016-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllevej 4, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-09-13 tilføjes Direktion: Alfred Bendy Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2016-09-13 fjernes Direktion: Klaus Garde Nielsen (direktør) (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-09-13 tilføjes Navne: 37638366 ApS (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2016-09-12 fjernes Navne: AKT ENTREPRISE ApS (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-09-13 tilføjes Vedtægter: 2016-09-13 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2016-05-01 tilføjes ObligatoriskEmail: info@aktentreprise.dk (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2016-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevej 4, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-04-19 tilføjes Direktion: Klaus Garde Nielsen (direktør) (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-04-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering og anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2016-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2016-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-19 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2016-04-19 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2016-04-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2016-04-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2016-04-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2016-04-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2016-04-19 tilføjes Navne: AKT ENTREPRISE ApS (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-04-19 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2016-04-19 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2016-04-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2016-04-19 tilføjes Stiftere: Hasselager Ejendomme ApS (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2016-04-19 tilføjes Tegningsregel: selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2016-04-19 tilføjes Vedtægter: 2016-04-19 (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-04-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2016-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-11)