Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2018-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Lillebrændevej 21, 4850 Stubbekøbing (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-01 (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-11-25 fjernes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-11-25 fjernes Legale ejere: Malene Terp Nielsen, Gitte Terp Nielsen, Christoffer Terp Nielsen (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-11-25 fjernes Navne: MTnips IVS (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-11-25 fjernes Reelle ejere: Malene Terp Nielsen, Gitte Terp Nielsen, Christoffer Terp Nielsen (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-11-25 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-11-25 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-11-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-11-25 fjernes Stiftere: Malene Terp Nielsen, Gitte Terp Nielsen, Christoffer Terp Nielsen (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-11-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-03-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-04)
Den 2018-03-03 fjernes Direktion: Malene Terp Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-03-04)
Den 2017-08-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-01 tilføjes Direktion: Malene Terp Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-03-04)
Den 2016-05-01 tilføjes Legale ejere: Malene Terp Nielsen, Gitte Terp Nielsen, Christoffer Terp Nielsen (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2016-05-01 tilføjes Reelle ejere: Malene Terp Nielsen, Gitte Terp Nielsen, Christoffer Terp Nielsen (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2016-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-04)
Den 2016-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lillebrændevej 21, 4850 Stubbekøbing (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2016-04-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel med tøj og brugskunst, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2016-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2016-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-01 (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2016-04-25 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2016-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2016-04-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2016-04-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2016-04-25 tilføjes Navne: MTnips IVS (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2016-04-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2016-04-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2016-04-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2016-04-25 tilføjes Stiftere: Malene Terp Nielsen, Gitte Terp Nielsen, Christoffer Terp Nielsen (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2016-04-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-03-04)
Den 2016-04-25 tilføjes Vedtægter: 2016-04-25 (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2016-04-25 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-12-18)