Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2023-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-05-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-05-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryvangs Allé 68, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-05-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-05-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-25 (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-05-09 fjernes Hjemmeside: www.pmpbyg.dk (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-05-09 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-05-09 fjernes Kontaktoplysninger: info@pmpbyg.dk (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-05-09 fjernes Legale ejere: RYVANGS ALLE 68 ApS (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-05-09 fjernes Navne: PMP Byg ApS (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-05-09 fjernes Reelle ejere: Philip Helmer Lønborg (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-05-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-05-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-05-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-05-09 fjernes Stiftere: RYVANGS ALLE 68 ApS, H.N. EJENDOMSINVEST ApS (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-05-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2022-06-10 tilføjes Legale ejere: RYVANGS ALLE 68 ApS (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2022-06-10 fjernes Legale ejere: H.N. EJENDOMSINVEST ApS (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-09 fjernes Legale ejere: RYVANGS ALLE 68 ApS (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-10 tilføjes Reelle ejere: Philip Helmer Lønborg (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2022-06-10 fjernes Reelle ejere: Henriette Maria Møller Nielsen (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-09 fjernes Reelle ejere: Philip Helmer Lønborg (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2022-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2022-06-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-10 fjernes Direktion: Philip Helmer Lønborg (direktør) (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2017-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-05-31 fjernes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryvangs Allé 68, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2016-04-25 tilføjes Direktion: Philip Helmer Lønborg (direktør) (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2016-04-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre entrepriseopgaver. (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2016-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2016-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-25 (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2016-04-25 tilføjes Hjemmeside: www.pmpbyg.dk (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2016-04-25 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2016-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2016-04-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2016-04-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2016-04-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2016-04-25 tilføjes Kontaktoplysninger: info@pmpbyg.dk (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2016-04-25 tilføjes Legale ejere: RYVANGS ALLE 68 ApS, H.N. EJENDOMSINVEST ApS (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2016-04-25 tilføjes Navne: PMP Byg ApS (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2016-04-25 tilføjes Reelle ejere: Philip Helmer Lønborg, Henriette Maria Møller Nielsen (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2016-04-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2016-04-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2016-04-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2016-04-25 tilføjes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2016-04-25 tilføjes Stiftere: RYVANGS ALLE 68 ApS, H.N. EJENDOMSINVEST ApS (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2016-04-25 tilføjes Tegningsregel: selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2016-04-25 tilføjes Vedtægter: 2016-04-25 (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2016-04-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2016-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-14)