Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Hvidhvask | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Rostgaardsvej 7, 3. tv., 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 fjernes Direktion: Bjarne Erik Rust (direktør) (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-25 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 fjernes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 fjernes Kontaktoplysninger: soren.dahlfelt@mail.dk (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 fjernes Legale ejere: Søren Georg Dahlfelt (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 fjernes Navne: Cap Negre SGD APS (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 fjernes Omlægningsperiode slut: 2021-06-30 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 fjernes Omlægningsperiode start: 2020-01-01 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 fjernes Reelle ejere: Søren Georg Dahlfelt (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 fjernes Stiftere: Søren Georg Dahlfelt (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2021-03-03 sletter virksomheden Ejerskaber: DA Copenhagen DK ApS. (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2023-08-10 tilføjes Direktion: Bjarne Erik Rust (direktør) (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-03-10 fjernes Direktion: Søren Georg Dahlfelt (direktør) (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-03-10 fjernes Legale ejere: Søren Georg Dahlfelt (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2022-11-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2021-03-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2021-03-03 tilføjes Navne: Cap Negre SGD APS (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2021-03-02 fjernes Navne: Cap Negre SGD IVS (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 tilføjes Vedtægter: 2021-03-03 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2021-03-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2021-03-02 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-06-30 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2020-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-01-01 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2020-01-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2019-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rostgaardsvej 7, 3. tv., 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2017-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Pontoppidansvej 18, 1. tv., 3000 Helsingør (offentliggjort 2017-05-11)
Den 2017-05-11 tilføjes Kontaktoplysninger: soren.dahlfelt@mail.dk (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-03-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pontoppidansvej 18, 1. tv., 3000 Helsingør (offentliggjort 2017-05-11)
Den 2016-04-25 tilføjes Direktion: Søren Georg Dahlfelt (direktør) (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2016-04-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive regnskabs- og rådgivningsvirksomhed og dermed beslægtede aktiviteter samt kon-sulent og handelsvirksomhed. (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2016-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2016-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-25 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2016-04-25 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2016-04-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2016-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2016-04-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2016-04-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2016-04-25 tilføjes Legale ejere: Søren Georg Dahlfelt, Søren Georg Dahlfelt (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2016-04-25 tilføjes Navne: Cap Negre SGD IVS (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2016-04-25 tilføjes Reelle ejere: Søren Georg Dahlfelt (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2016-04-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2016-04-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2016-04-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2016-04-25 tilføjes Stiftere: Søren Georg Dahlfelt (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2016-04-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2016-04-25 tilføjes Vedtægter: 2016-04-25 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2016-04-25 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2016-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-22)