Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Abdurahmanov Hoja Akbar | 20.04.2016 | |
Doniyor Islamovich Bavabekov | 20.04.2016 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Doniyor Islamovich Bavabekov | 03.05.2016 | 11.04.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Hoja Akbar Abdulrahmanov | 03.05.2016 | 23.11.2018 | 50,00-66,66% | 50,00 % |