Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 75, 5500 Middelfart (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Algade 56, 5500 Middelfart (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2016-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: MQS Holding ApS. (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MQS Holding ApS. (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-24 tilføjes Legale ejere: Sarah Mette Odderup Haugaard, Signe Kathrine Haugaard Christensen, Sophie Helene Odderup Haugaard (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-12-24 tilføjes Reelle ejere: Jesper Bjarne Haugaard (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-12-23 fjernes Reelle ejere: Jesper Bjarne Haugaard (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 56, 5500 Middelfart (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2019-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Algade 56, 5500 Middelfart (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-05-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-24 tilføjes Reelle ejere: Jesper Bjarne Haugaard (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2018-04-24 fjernes Reelle ejere: Runi Hammer (offentliggjort 2018-05-12)
Den 2018-04-23 fjernes Reelle ejere: Jesper Bjarne Haugaard (offentliggjort 2018-05-12)
Den 2018-04-24 fjernes Legale ejere: TELA ApS (offentliggjort 2018-05-12)
Den 2018-04-04 fjernes Direktion: Runi Hammer (direktør) (offentliggjort 2018-05-12)
Den 2017-11-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 56, 5500 Middelfart (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2016-04-24 tilføjes Direktion: Runi Hammer (direktør) (offentliggjort 2018-05-12)
Den 2016-04-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle forretningskoncepter og produkter, at yde konsulentbistand, at drive investeringsvirksomhed, samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter generalforsamlingens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-24 (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-04-24 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-04-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-04-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-04-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-04-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-04-24 tilføjes Legale ejere: TELA ApS, CON-WISE CONSULT ApS (offentliggjort 2018-05-12)
Den 2016-04-24 tilføjes Navne: ComWise Aps (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-04-24 tilføjes Reelle ejere: Jesper Bjarne Haugaard, Runi Hammer (offentliggjort 2018-05-12)
Den 2016-04-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-04-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-04-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-04-24 tilføjes Stiftere: TELA ApS, CON-WISE CONSULT ApS (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-04-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør eller den samlede direktion. (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-04-24 tilføjes Vedtægter: 2016-04-24 (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-04-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-25)