Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2021-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1711 København V (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-12 fjernes Direktion: Lars Taxgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-14 (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-12 fjernes Hjemmeside: www.europeanexperts.com (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-12 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-12 fjernes Kontaktoplysninger: tg@europeanexperts.com (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-12 fjernes Legale ejere: JUNGER & CO. ApS, LT Ventures ApS (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-12 fjernes Navne: EuropeanExperts ApS (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-12 fjernes Reelle ejere: David Junge, Lars Taxgaard (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-12 fjernes Stiftere: LT Ventures ApS (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-04-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-28 tilføjes Legale ejere: JUNGER & CO. ApS, LT Ventures ApS (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2019-03-27 fjernes Legale ejere: LT Ventures ApS (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-01 fjernes Legale ejere: Colsted Group ApS (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-28 tilføjes Reelle ejere: David Junge, Lars Taxgaard (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2019-03-27 fjernes Reelle ejere: Lars Taxgaard (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-01 fjernes Reelle ejere: Tine Granild Colsted (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-01 tilføjes Direktion: Lars Taxgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2019-02-28 fjernes Direktion: Tine Granild Colsted (adm. dir.) (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2018-08-06 tilføjes Kontaktoplysninger: tg@europeanexperts.com (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2018-08-05 fjernes Kontaktoplysninger: dj@europeanexperts.com (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-08-01 tilføjes Direktion: Tine Granild Colsted (adm. dir.) (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2018-08-01 tilføjes Legale ejere: Colsted Group ApS (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2018-08-01 tilføjes Reelle ejere: Tine Granild Colsted, Lars Taxgaard (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2018-07-31 fjernes Direktion: Lars Taxgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-07-31 fjernes Reelle ejere: Lars Taxgaard (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 tilføjes Direktion: Lars Taxgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2017-12-31 fjernes Direktion: David Junge (direktør) (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1711 København V (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2016-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Ols Gade 15, 4000 Roskilde (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Ols Gade 15, 4000 Roskilde (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-27 tilføjes Hjemmeside: www.europeanexperts.com (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2016-04-27 tilføjes Kontaktoplysninger: dj@europeanexperts.com (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2016-04-14 tilføjes Direktion: David Junge (direktør) (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2016-04-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med softwareudvikling samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2016-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2016-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-14 (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2016-04-14 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2016-04-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2016-04-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2016-04-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2016-04-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2016-04-14 tilføjes Legale ejere: LT Ventures ApS (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2016-04-14 tilføjes Navne: EuropeanExperts ApS (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2016-04-14 tilføjes Reelle ejere: Lars Taxgaard (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2016-04-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2016-04-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2016-04-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2016-04-14 tilføjes Stiftere: LT Ventures ApS (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2016-04-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2016-04-14 tilføjes Vedtægter: 2016-04-14 (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2016-04-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2016-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-12)