Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Christianslund 36, 2. mf., 3460 Birkerød (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-01-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-01-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-24 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-01-20 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-10-27 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-01-20 fjernes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-01-20 fjernes Legale ejere: Ricki Andersen Holding IVS, JOJ ApS (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-01-20 fjernes Navne: LET'S IVS (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-01-20 fjernes Reelle ejere: Ricki Sebastian Palm Andersen (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-01-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-01-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-01-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-01-20 fjernes Stiftere: Ricki Andersen Holding IVS (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-01-20 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2019-12-24 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-10-29 fjernes Legale ejere: Nystén Holding IVS (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2019-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-16 Statstidende Dekret
Den 2019-09-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-09-18 fjernes Kontaktoplysninger: andersenricki@gmail.com (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 fjernes Direktion: Ricki Sebastian Palm Andersen (direktør) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-05-28 fjernes Legale ejere: G.Jensen Holding IVS (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-05-27 fjernes Legale ejere: Lars Lindholm Holding IVS (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-16 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-10-27 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2017-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2017-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-12 tilføjes Direktion: Ricki Sebastian Palm Andersen (direktør) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2017-10-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2017-09-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-08-16 fjernes Direktion: Ricki Sebastian Palm Andersen (direktør) (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2016-12-09 tilføjes Legale ejere: Lars Lindholm Holding IVS, G.Jensen Holding IVS, Nystén Holding IVS, Ricki Andersen Holding IVS, JOJ ApS (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2016-12-08 fjernes Legale ejere: Ricki Andersen Holding IVS (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2016-12-09 tilføjes Reelle ejere: Ricki Sebastian Palm Andersen (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2016-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christianslund 36, 2. mf., 3460 Birkerød (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2016-04-24 tilføjes Direktion: Ricki Sebastian Palm Andersen (direktør) (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2016-04-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og sprede en applikation til store grupper mennesker. (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2016-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2016-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-24 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2016-04-24 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2016-04-24 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2016-04-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2016-04-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2016-04-24 tilføjes Kontaktoplysninger: andersenricki@gmail.com (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2016-04-24 tilføjes Legale ejere: Ricki Andersen Holding IVS (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2016-04-24 tilføjes Navne: LET'S IVS (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2016-04-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2016-04-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2016-04-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2016-04-24 tilføjes Stiftere: Ricki Andersen Holding IVS (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2016-04-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2016-04-24 tilføjes Vedtægter: 2016-04-24 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2016-04-24 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2016-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-15)