Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Virksomhedsform | Bibranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-08 tilføjes Binavne: Aura Holding ApS (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-01 tilføjes Navne: Drevs Holding ApS (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-01 tilføjes Vedtægter: 2024-08-01 (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2020-11-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Drevs Ejendomme ApS. (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-11-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Drevs Invest, Vordingborg ApS. (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2023-08-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: D&D Ejendomme ApS. (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2024-07-31 fjernes Navne: Byg og Design - Holistisk byggerådgivning ApS (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2023-11-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: P C Skovgaards Vej 7, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2021-07-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kernevej 35, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2021-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kernevej 35, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2021-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: P C Skovgaards Vej 7, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2020-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: P C Skovgaards Vej 7, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2020-12-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Orevej 82, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Orevej 82, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2019-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Boulevarden 3, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-29 tilføjes Navne: Byg og Design - Holistisk byggerådgivning ApS (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2017-11-28 fjernes Navne: Byg og Design - Holistisk byggerådgivning IVS (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-29 tilføjes Vedtægter: 2017-11-29 (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2017-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-28 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boulevarden 3, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2016-04-21 tilføjes Bibranche: Indretningsarkitekter og rumdesign (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2016-04-21 tilføjes Bibranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2016-04-21 tilføjes Direktion: Thomas Drevs Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2016-04-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel, service og håndværk samt aktiviteter i tilknytning hertil efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2016-04-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2016-04-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-21 (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2016-04-21 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2016-04-21 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2016-04-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): null (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2016-04-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2016-04-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2016-04-21 tilføjes Kontaktoplysninger: bygogdesign@outlook.com (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2016-04-21 tilføjes Legale ejere: Thomas Drevs Rasmussen (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2016-04-21 tilføjes Navne: Byg og Design - Holistisk byggerådgivning IVS (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2016-04-21 tilføjes Reelle ejere: Thomas Drevs Rasmussen (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2016-04-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2016-04-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2016-04-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2016-04-21 tilføjes Stiftere: Thomas Drevs Rasmussen (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2016-04-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2016-04-21 tilføjes Vedtægter: 2016-04-21 (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2016-04-21 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2016-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-21)