Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Navne | Vedtægter | ||||
Ejerskaber | Kontaktoplysninger | Tegningsregel | Legale ejere | ||||
Direktion | Reelle ejere | Kapital | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Hovedbranche | Revisor | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Albert Schweitzers Vej 78, 2450 København SV (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-12-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Kay Fiskers Plads 10, 3., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-12-27 tilføjes Navne: LF2022 ApS (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-12-26 fjernes Navne: ML2020 ApS (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-12-27 tilføjes Vedtægter: 2023-12-27 (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2016-04-27 sletter virksomheden Ejerskaber: ESMILEY A/S. (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2019-06-03 sletter virksomheden Ejerskaber: LF2022 ApS. (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2020-10-23 sletter virksomheden Ejerskaber: SENSOHIVE TECHNOLOGIES ApS. (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SENSOHIVE TECHNOLOGIES ApS. (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2023-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kay Fiskers Plads 10, 3., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Richard Mortensens Vej 61, 3., 2300 København S (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-29 tilføjes Kontaktoplysninger: info@esmiley.dk (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-17 tilføjes Legale ejere: LBMF HOLDING ApS (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-17 fjernes Legale ejere: M33 HOLDING ApS (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-16 fjernes Legale ejere: LBMF HOLDING ApS (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-17 tilføjes Vedtægter: 2023-02-17 (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-02-17 fjernes Direktion: Mads Bredgaard (direktør) (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-17 fjernes Reelle ejere: Mads Bredgaard (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2022-07-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-10 tilføjes Navne: ML2020 ApS (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2020-11-09 fjernes Navne: Esmiley Holding ApS (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-06 tilføjes Navne: Esmiley Holding ApS (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-05 fjernes Navne: Esmiley Holding A/S (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-11-10 tilføjes Vedtægter: 2020-11-10 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2020-11-06 tilføjes Vedtægter: 2020-11-06 (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-06 tilføjes Direktion: Mads Bredgaard (direktør) (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2020-11-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-11-06 tilføjes Legale ejere: LBMF HOLDING ApS, M33 HOLDING ApS (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2020-11-06 fjernes Legale ejere: ALIMENTAS ØST ApS, SLS Limited ApS (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-11-05 fjernes Legale ejere: M33 HOLDING ApS, LBMF HOLDING ApS (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-11-06 tilføjes Reelle ejere: Mads Bredgaard, Lars Bong Mønsted Bruun Friis (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2020-11-06 fjernes Reelle ejere: Line Sørensen (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-11-05 fjernes Reelle ejere: Lars Bong Mønsted Bruun Friis, Mads Bredgaard (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-11-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2020-11-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-11-05 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-11-06 fjernes Bestyrelse: Lars Bong Mønsted Bruun Friis (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-07-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Richard Mortensens Vej 61, 3., 2300 København S (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2020-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Richard Mortensens Vej 61, 3., 2300 København S (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-03-24 tilføjes Legale ejere: M33 HOLDING ApS, LBMF HOLDING ApS, ALIMENTAS ØST ApS, SLS Limited ApS (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-03-23 fjernes Legale ejere: LBMF HOLDING ApS, ALIMENTAS ØST ApS, M33 HOLDING ApS (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-03-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-03-12 tilføjes Vedtægter: 2020-03-12 (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-10-23 tilføjes Vedtægter: 2019-10-23 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2019-09-03 tilføjes Kapital (Kapital): 548.415,00 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-09-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2019-09-03 tilføjes Reelle ejere: Mads Bredgaard (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2019-09-03 tilføjes Vedtægter: 2019-09-03 (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-09-03 fjernes Legale ejere: LF2022 ApS (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-07-22 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-07-22 fjernes Revisor: Pryds Statsautoriseret Revisionsfirma (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-06-03 tilføjes Legale ejere: LF2022 ApS (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-06-03 fjernes Legale ejere: RIMU HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-03 fjernes Bestyrelse: Lars Kristian Wichmann Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-03 fjernes Reelle ejere: Lars Kristian Wichmann Hansen (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Richard Mortensens Vej 61, 3., 2300 København S (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2018-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Richard Mortensens Vej 61, 3., 2300 København S (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Richard Mortensens Vej 61, 3., 2300 København S (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2016-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllevej 19, 4140 Borup (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevej 19, 4140 Borup (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-04-20 tilføjes Bestyrelse: Lars Kristian Wichmann Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2016-04-20 tilføjes Direktion: Lars Bong Mønsted Bruun Friis (direktør) (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2016-04-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre danske kapitalselskaber. (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2016-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2016-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-20 (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2016-04-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2016-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 733.679,00 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2016-04-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2016-04-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2016-04-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2016-04-20 tilføjes Legale ejere: RIMU HOLDING ApS, LBMF HOLDING ApS, ALIMENTAS ØST ApS, M33 HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2016-04-20 tilføjes Navne: Esmiley Holding A/S (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2016-04-20 tilføjes Reelle ejere: Lars Kristian Wichmann Hansen, Lars Bong Mønsted Bruun Friis, Line Sørensen (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2016-04-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2016-04-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2016-04-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2016-04-20 tilføjes Revisor: Pryds Statsautoriseret Revisionsfirma (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2016-04-20 tilføjes Stiftere: RIMU HOLDING ApS, M33 HOLDING ApS, LBMF HOLDING ApS, ALIMENTAS ØST ApS (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2016-04-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2016-04-20 tilføjes Vedtægter: 2016-04-20 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2016-04-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2016-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-21)