Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2016-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Trouble A/S. (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-03-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Trouble A/S. (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2022-07-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2022-07-05 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Frihavnsgade 14, 2. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 tilføjes Direktion: Anders Emil Møller (adm. dir.) (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder, at drive investeringsvirksomhed, at virke som holdingselskab samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-20 (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 tilføjes Legale ejere: Anders Emil Møller (offentliggjort 2017-12-02)
Den 2016-04-20 tilføjes Navne: Objectif Lune ApS (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 tilføjes Reelle ejere: Anders Emil Møller (offentliggjort 2017-12-02)
Den 2016-04-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2016-04-20 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2016-04-20 tilføjes Stiftere: Anders Emil Møller (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 tilføjes Vedtægter: 2016-04-20 (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-20)