Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Bestyrelse | ||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Revisor | Vedtægter | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-12-19 fjernes Bestyrelse: Marianne Varmark Bach (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-12-19 fjernes Direktion: Marianne Varmark Bach (direktør) (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wildersgade 2, st. tv., 1408 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 4, 1401 København K (offentliggjort 2023-04-30)
Den 2022-06-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-28 tilføjes Revisor: Døssing & Partnere P/S (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-03-28 fjernes Revisor: Nyberg & Nielsen ejendomsudlejning I/S (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-03-24 tilføjes Vedtægter: 2022-03-24 (offentliggjort 2022-03-27)
Den 2021-11-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 4, 1401 København K (offentliggjort 2023-04-30)
Den 2021-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 4, 1401 København K (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-12-31 (offentliggjort 2022-03-27)
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-07-01 (offentliggjort 2022-03-27)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-27)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-27)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-03-27)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-03-27)
Den 2021-03-24 tilføjes Bestyrelse: Lennart Fuglsang Pedersen (formand) (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2021-03-24 fjernes Bestyrelse: Mikkel Thykjær Jørgensen (næstformand) (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-23 fjernes Bestyrelse: Lennart Fuglsang Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-28)
Den 2021-01-01 tilføjes Legale ejere: ISPOC A/S (offentliggjort 2021-06-26)
Den 2021-01-01 fjernes Legale ejere: Skyspoc Holding ApS, Skyspoc Invest ApS (offentliggjort 2021-06-26)
Den 2021-01-01 fjernes Reelle ejere: Lennart Fuglsang Pedersen, Casper Bøgeholdt Andersen (offentliggjort 2021-06-26)
Den 2020-12-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-12-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-15 fjernes Bestyrelse: Casper Bøgeholdt Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-04 tilføjes Revisor: Nyberg & Nielsen ejendomsudlejning I/S (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2017-09-04 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 4, 1401 København K (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2016-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 5, 1411 København K (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 62.500,00 (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-07-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-07-06 tilføjes Legale ejere: Skyspoc Holding ApS, Skyspoc Invest ApS (offentliggjort 2021-06-26)
Den 2016-07-05 fjernes Legale ejere: Skyspoc Holding ApS (offentliggjort 2016-07-10)
Den 2016-07-06 tilføjes Reelle ejere: Lennart Fuglsang Pedersen, Casper Bøgeholdt Andersen (offentliggjort 2021-06-26)
Den 2016-07-06 tilføjes Vedtægter: 2016-07-06 (offentliggjort 2022-03-27)
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2016-05-01 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2016-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 5, 1411 København K (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-04-20 tilføjes Bestyrelse: Casper Bøgeholdt Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2016-04-20 tilføjes Direktion: Marianne Varmark Bach (direktør) (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2016-04-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling og salg af software og anden dermed beslægtede virksomhed. (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-20 (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-04-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-04-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 tilføjes Legale ejere: Skyspoc Holding ApS (offentliggjort 2016-07-10)
Den 2016-04-20 tilføjes Navne: Skyspoc ApS (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-03-27)
Den 2016-04-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-03-27)
Den 2016-04-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2016-04-20 tilføjes Stiftere: Skyspoc Holding ApS (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden for bestyrelsen i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør. (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2016-04-20 tilføjes Vedtægter: 2016-04-20 (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-04-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-30)