Sektion (alle) | |||||||
Kapital | Legale ejere | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
xbrl | Direktion | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Reelle ejere | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-26 tilføjes Kapital (Kapital): 118.506,00 (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2024-08-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2024-08-26 tilføjes Legale ejere: LSP RESOLVE ApS, Nordlicht IT Solutions s.r.o., HeiFish Invest GmbH (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2024-08-26 fjernes Legale ejere: Gitte Nørgaard (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2024-08-25 fjernes Legale ejere: LSP RESOLVE ApS (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2024-08-26 tilføjes Vedtægter: 2024-08-26 (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2016-04-20 sletter virksomheden Ejerskaber: FRONTREAD ApS. (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-02-06 sletter virksomheden Ejerskaber: FRONTREAD ApS. (offentliggjort 2017-07-19)
Den 2017-07-14 sletter virksomheden Ejerskaber: FRONTREAD ApS. (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2018-12-28 sletter virksomheden Ejerskaber: FRONTREAD ApS. (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-07-27 sletter virksomheden Ejerskaber: FRONTREAD ApS. (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FRONTREAD ApS. (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-19 tilføjes Kapital (Kapital): 87.346,00 (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2024-04-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2024-04-19 tilføjes Legale ejere: Gitte Nørgaard, GTM Advisory Holding ApS (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2024-04-18 fjernes Legale ejere: GTM Advisory Holding ApS (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-04-19 tilføjes Vedtægter: 2024-04-19 (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2023-12-20 tilføjes Direktion: Torben Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-20 fjernes Direktion: Lars Steen Pedersen (direktør) (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 82.629,00 (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2023-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2023-12-20 tilføjes Legale ejere: GTM Advisory Holding ApS, LSP RESOLVE ApS, Y.O.U.N.G. Communications GmbH (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2023-12-19 fjernes Legale ejere: GTM Advisory Holding ApS, LSP RESOLVE ApS, Y.O.U.N.G. Communications GmbH (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-20 tilføjes Vedtægter: 2023-12-20 (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2023-10-13 tilføjes Vedtægter: 2023-10-13 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-07-15 fjernes Bestyrelse: Kai von Schillng (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-15 fjernes Legale ejere: Honeybee s.r.o. (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-04 tilføjes Vedtægter: 2023-07-04 (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-05 tilføjes Vedtægter: 2023-05-05 (offentliggjort 2023-07-16)
Den 2023-03-10 tilføjes Vedtægter: 2023-03-10 (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-02-27 tilføjes Vedtægter: 2023-02-27 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2022-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Råhøjen 14, 8260 Viby J (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: St. Blichers Vej 5, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-12 tilføjes Kontaktoplysninger: tj@torben-jorgensen.dk (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-10-20 tilføjes Vedtægter: 2022-10-20 (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2022-09-15 tilføjes Bestyrelse: Kai von Schillng (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2022-09-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at investere i e-læringsløsninger samt andre digitale platforme og IT-løsninger samt efter bestyrelens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 54.847,00 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2022-09-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2022-09-15 tilføjes Legale ejere: Honeybee s.r.o. (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2022-09-15 tilføjes Vedtægter: 2022-09-15 (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2022-09-15 fjernes Reelle ejere: Jens Loff (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-07-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-25 tilføjes Reelle ejere: Jens Loff (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2020-02-24 fjernes Reelle ejere: Jens Loff (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2019-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 51.282,00 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2019-12-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2019-12-30 tilføjes Vedtægter: 2019-12-30 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2019-07-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: St. Blichers Vej 5, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2018-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: St. Blichers Vej 5, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-07-12 tilføjes Legale ejere: Y.O.U.N.G. Communications GmbH (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2017-07-11 fjernes Legale ejere: Y.O.U.N.G. Communications GmbH (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: St. Blichers Vej 5, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2016-04-18 tilføjes Bestyrelse: Jens Loff (formand) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-18 tilføjes Direktion: Lars Steen Pedersen (direktør) (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2016-04-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i FrontRead ApS, CVR-nr. 25663497, samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet dermed (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2016-04-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-18 (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-04-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2016-04-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2016-04-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-18 tilføjes Legale ejere: Y.O.U.N.G. Communications GmbH, GTM Advisory Holding ApS, LSP RESOLVE ApS, YMKJ Verwaltungsgesellschaft mbH (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2016-04-18 tilføjes Navne: Learning Solutions ApS (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-18 tilføjes Reelle ejere: Jens Loff (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2016-04-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-18 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-18 tilføjes Stiftere: YMKJ Verwaltungsgesellschaft mbH, Y.O.U.N.G. Communications GmbH, LSP RESOLVE ApS, GTM Advisory Holding ApS (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-18 tilføjes Vedtægter: 2016-04-18 (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2016-04-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-19)