Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
Hvidhvask | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Drejøgade 39, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-02-25 fjernes Bibranche: Udlejning og leasing af entreprenørmateriel (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-19 (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-02-25 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-04-11 (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-02-25 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-02-25 fjernes Legale ejere: Casper Sonqvist (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-02-25 fjernes Navne: Sonqvist IVS (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-02-25 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-02-25 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-02-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-02-25 fjernes Stiftere: Casper Sonqvist (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-02-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-02-01 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2019-04-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-04-14)
Den 2019-04-13 Statstidende Dekret
Den 2019-01-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-04-14)
Den 2018-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-04-14)
Den 2018-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-29 fjernes Direktion: Casper Sonqvist (direktør) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-04-16 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-04-11 (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2018-04-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2018-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-04-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-06 tilføjes Direktion: Casper Sonqvist (direktør) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-04-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-04-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-05 fjernes Direktion: Casper Sonqvist (direktør) (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2016-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drejøgade 39, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2016-04-19 tilføjes Bibranche: Udlejning og leasing af entreprenørmateriel (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2016-04-19 tilføjes Direktion: Casper Sonqvist (direktør) (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2016-04-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med udlejning af erhvervsejendomme og udlejningsvirksomhed med entreprenørmaskiner og dermed beslægtet aktiviteter. (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2016-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2016-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-19 (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2016-04-19 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2016-04-19 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2016-04-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2016-04-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2016-04-19 tilføjes Legale ejere: Casper Sonqvist (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2016-04-19 tilføjes Navne: Sonqvist IVS (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2016-04-19 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2016-04-19 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2016-04-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2016-04-19 tilføjes Stiftere: Casper Sonqvist (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2016-04-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2016-04-19 tilføjes Vedtægter: 2016-04-19 (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2016-04-19 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2016-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-05)