Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2019-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Olfert Fischers Gade 44, 1311 København K (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Direktion: Lea Revach (direktør) (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-14 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Legale ejere: Lea Revach (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Navne: LR Holding af 2016 IVS (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Reelle ejere: Lea Revach (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Stiftere: Lea Revach (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-07-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-03 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er formueadministration. (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2017-03-02 tilføjes Vedtægter: 2017-03-02 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2016-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Olfert Fischers Gade 44, 1311 København K (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2016-04-14 tilføjes Direktion: Lea Revach (direktør) (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2016-04-14 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i datterselskaber samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2016-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-14 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2016-04-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2016-04-14 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2016-04-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2016-04-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2016-04-14 tilføjes Legale ejere: Lea Revach (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2016-04-14 tilføjes Navne: LR Holding af 2016 IVS (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2016-04-14 tilføjes Reelle ejere: Lea Revach (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2016-04-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2016-04-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2016-04-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2016-04-14 tilføjes Stiftere: Lea Revach (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2016-04-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2016-04-14 tilføjes Vedtægter: 2016-04-14 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-04-14 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2016-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-18)