Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-04-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Billiba ApS. (offentliggjort 2018-09-30)
Den 2017-05-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Hjertelig Pleje IVS. (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-09-14 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Suomivej 2, 1. th., 6000 Kolding (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-09-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-09-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-18 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-09-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-09-14 fjernes Legale ejere: Óli Martin Agnarsson Reinert (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-09-14 fjernes Navne: RIGH ApS (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-09-14 fjernes Reelle ejere: Óli Martin Agnarsson Reinert (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-09-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-09-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-09-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-09-14 fjernes Stiftere: Óli Martin Agnarsson Reinert (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-09-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-20 fjernes Direktion: Óli Martin Agnarsson Reinert (direktør) (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Suomivej 2, 1. th., 6000 Kolding (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2017-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovparken 41, 1. tv., 6000 Kolding (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2016-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovparken 41, 1. tv., 6000 Kolding (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2016-04-18 tilføjes Direktion: Óli Martin Agnarsson Reinert (direktør) (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2016-04-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2016-04-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2016-04-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-18 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2016-04-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2016-04-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2016-04-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2016-04-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2016-04-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2016-04-18 tilføjes Legale ejere: Óli Martin Agnarsson Reinert (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2016-04-18 tilføjes Navne: RIGH ApS (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2016-04-18 tilføjes Reelle ejere: Óli Martin Agnarsson Reinert (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2016-04-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2016-04-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2016-04-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2016-04-18 tilføjes Stiftere: Óli Martin Agnarsson Reinert (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2016-04-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2016-04-18 tilføjes Vedtægter: 2016-04-18 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2016-04-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2016-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-29)