Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | xbrl | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmager 35, 4171 Glumsø (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Søstræde 2, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-09-24 tilføjes Kontaktoplysninger: annebeth_h@yahoo.dk (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2016-04-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TAMARIX HOLDING ApS. (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2023-12-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-11-28 tilføjes Legale ejere: Arborea Holding ApS, MUK Kapital ApS (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-11-28 fjernes Legale ejere: Martin Ulrich Kronborg, Annebeth Kathrine Hoffmann (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-11-28 tilføjes Reelle ejere: Martin Ulrich Kronborg, Annebeth Kathrine Hoffmann (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2022-12-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-22 fjernes Reelle ejere: Thomas Kronborg (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2022-08-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-15 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-04-26 tilføjes Direktion: Annebeth Kathrine Hoffmann (adm. dir.) (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-02-15 fjernes Direktion: Thomas Kronborg (adm. dir.) (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2022-02-15 fjernes Legale ejere: Thomas Kronborg (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2021-10-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-16 tilføjes Legale ejere: Martin Ulrich Kronborg, Annebeth Kathrine Hoffmann (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2017-01-16 fjernes Legale ejere: Annette Hoffmann (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2016-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søstræde 2, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2016-04-10 tilføjes Direktion: Thomas Kronborg (adm. dir.) (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2016-04-10 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed ved handel med, udlejning af og administration af fast ejendom samt aktiviteter i tilknytning hertil, herunder at besidde kapitalandele i selskaber med førnævnte aktiviteter samt at udøve virksomhed med køb, salg og udstilling af alle former for kunst og kunsthåndværk og i øvrigt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-10 (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-10 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2016-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-10 tilføjes Legale ejere: Annette Hoffmann, Thomas Kronborg (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2016-04-10 tilføjes Navne: Taxila Holding ApS (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-10 tilføjes Reelle ejere: Thomas Kronborg (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2016-04-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-10 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-10 tilføjes Stiftere: Thomas Kronborg, Martin Ulrich Kronborg, Annette Hoffmann, Annebeth Kathrine Hoffmann (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-10 tilføjes Vedtægter: 2016-04-10 (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-19)