Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2016-04-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nimich Holding ApS. (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2020-10-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-02 tilføjes Revisor: Lindeberg Storm Fischer Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-02 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-10-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christiansholms Parkvej 26, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidegårdsparken 63, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-07-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidegårdsparken 63, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Mosegårdsvej 17, 2820 Gentofte (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2016-09-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mosegårdsvej 17, 2820 Gentofte (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2015-12-04 tilføjes Direktion: Michael Haaning (direktør) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-12-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-04-30 (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-01 (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-12-04 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-12-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-12-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-12-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-12-04 tilføjes Kontaktoplysninger: Michael.haaning@nordiccapital.com (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-12-04 tilføjes Legale ejere: Michael Haaning (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2015-12-04 tilføjes Navne: Andromeda ApS (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-12-04 tilføjes Reelle ejere: Michael Haaning (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2015-12-04 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-12-04 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-12-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-12-04 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2015-12-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-12-04 tilføjes Vedtægter: 2015-12-04 (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-12-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-19)